Sten Uggerhøj
Karrieren startede hos: | UGGERHØJ FINANS A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 17.164' DKK CARFRIK HOLDING ApS (Nu: UGGERHØJ HOLDING ApS) (2022-23) |
Største underskud: | -21.380' DKK AKTIESELSKABET TRIGON (2015) |
Største egenkapital: | 207.710' DKK CIVILINGENIØR BENT BØGH OG HUSTRU INGE BØGHS FOND (2023) |
Største gæld: | 179.296' DKK TEGLLUND A/S (Nu: Auto-Centralen Haderslev A/S) (2015) |
Flest årsværk: | 1.000 årsværk hos TRIGON HOLDING A/S (2015) |
Seed: 656116592
Det startede for alvor for flere år siden ved UGGERHØJ FINANS A/S (tidligere A/S KNUD UGGERHØJ) med titlen som Bestyrelsesmedlem, Reel ejer og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Sten Uggerhøj i 26 år 5 måneder, før stoppet den 20. november 1987.
I dag arbejder virksomheden med udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 1.420' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
UGGERHØJ HOLDING ApS
Ejerandel: 25-33.33% -
EJENDOMSUDLEJER STEN UGGERHØJ
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (21)
-
UGGERHØJ FINANS A/S
Via UGGERHØJ HOLDING ApS -
EJENDOMSSELSKABET ELITE NORD FREDERIKSHAVN ApS
Via UGGERHØJ FINANS A/S -
Atletikvej 1 ApS
Via UGGERHØJ FINANS A/S -
EJENDOMSSELSKABET WEDELLSBORGVEJ 1 A/S
Via UGGERHØJ HOLDING ApS -
FORTIN MADREJON A/S
Via EJENDOMSSELSKABET WEDELLSBORGVEJ 1 A/S -
UGGERHØJ A/S
Via UGGERHØJ HOLDING ApS -
A/S KNUD UGGERHØJ
Via UGGERHØJ HOLDING ApS -
UGGERHØJ HERNING A/S
Via UGGERHØJ HOLDING ApS -
DALSGAARD BILER A/S
Via UGGERHØJ HOLDING ApS -
Carlounge Holding A/S
Via DALSGAARD BILER A/S -
ELITE NORD FREDERIKSHAVN A/S
Via UGGERHØJ HOLDING ApS -
EJENDOMSSELSKABET FREDERIKSHAVN ISSTADION A/S
Via ELITE NORD FREDERIKSHAVN A/S -
UGGERHØJ AARHUS A/S
Via UGGERHØJ HOLDING ApS -
Uggerhøj Ejendomme A/S
Via UGGERHØJ HOLDING ApS -
Uggerhøj Horsens A/S
Via UGGERHØJ HOLDING ApS -
MAN Nordjylland A/S
Via UGGERHØJ HOLDING ApS -
Solgt.com A/S
Via UGGERHØJ HOLDING ApS -
Solgt.com Invest ApS
Via Solgt.com A/S -
Semler Mobility Silkeborg A/S
Via UGGERHØJ HOLDING ApS -
UGTHO ApS
Via UGGERHØJ HOLDING ApS -
Guesthouse Læsø ApS
Via UGGERHØJ HOLDING ApS
Direktørposter (5)
-
UGGERHØJ FINANS A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.09.2003 -
Atletikvej 1 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.11.2018 -
EJENDOMSSELSKABET WEDELLSBORGVEJ 1 A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.01.2000 -
UGGERHØJ HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.1999 -
Uggerhøj Ejendomme A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.06.2017
Bestyrelsesposter (18)
-
AKTIESELSKABET TRIGON
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.03.1999 -
TRIGON HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.03.2007 -
UGGERHØJ FINANS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.09.2003 -
KNUD UGGERHØJ KAPITAL ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.07.2006 -
EJENDOMSSELSKABET MØLLEHUSET A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.05.2014 -
UGGERHØJ HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.10.1999 -
UGGERHØJ HERNING A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 25.02.2019 -
DALSGAARD BILER A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 15.12.2020 -
UGGERHØJ A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.09.1981 -
TECHNO DANMARK F.M.B.A.
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.04.2011 -
MAN Nordjylland A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 05.02.2019 -
Uggerhøj Ejendomme A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.06.2017 -
UGTHO ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.01.2023 -
UGGERHØJ AARHUS A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 24.05.2023 -
Semler Mobility Silkeborg A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 10.09.2020 -
FORTIN MADREJON A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.05.2006 -
CIVILINGENIØR BENT BØGH OG HUSTRU INGE BØGHS FOND
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.03.1999 -
Uggerhøj Horsens A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 13.07.2017
Ejendomme (2)
Tidslinje (116)
-
HJØRRING BILCENTER A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.08.2023
Registreringsdato: 25.08.2023 -
UGGERHØJ AF 31. AUGUST 2005 ApS (Nu: UGGERHØJ ERHVERV ApS)
Fratrådt som direktørDato: 11.08.2023
Registreringsdato: 11.08.2023 -
UGGERHØJ ERHVERV ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.08.2023
Registreringsdato: 11.08.2023
Blå bog (fortsat)
Sten har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig forretningsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 63 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
02.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15% -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
10.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% Via UGGERHØJ HOLDING ApS -
Reel ejer
01.01.2020 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
15.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15,6% -
Reel ejer
17.12.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,32% -
Bestyrelsesmedlem
23.05.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Sten Uggerhøj er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn UGGERHØJ HOLDING ApS (ejer lige nu 30%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 155.120' DKK. Igennem holdingselskabet UGGERHØJ HOLDING ApS har Sten derfor også ejerandele i UGGERHØJ FINANS A/S (100%), EJENDOMSSELSKABET WEDELLSBORGVEJ 1 A/S (66.66-89.99%), UGGERHØJ A/S (100%), A/S KNUD UGGERHØJ (66.66-89.99%), UGGERHØJ HERNING A/S (90-99.99%), DALSGAARD BILER A/S (50-66.65%), ELITE NORD FREDERIKSHAVN A/S (5-9.99%), UGGERHØJ AARHUS A/S (50-66.65%), Uggerhøj Ejendomme A/S (100%), Uggerhøj Horsens A/S (100%), MAN Nordjylland A/S (50-66.65%), Solgt.com A/S (5-9.99%), Solgt.com Invest ApS (5-9.99%), Semler Mobility Silkeborg A/S (33.34-49.99%), UGTHO ApS (50-66.65%) og Guesthouse Læsø ApS (50-66.65%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Sten Uggerhøj, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Sten Uggerhøj har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem ved CARFRIK HOLDING ApS (Nu: UGGERHØJ HOLDING ApS) der præsenterede et overskud på 17.164' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem ved AKTIESELSKABET TRIGON der præsenterede et underskud på 21.380' DKK.
Sten har i alt siddet i bestyrelsen hos 44 forskellige selskaber (heraf 7 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 18 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 43 år fra 1981 til i dag hos UGGERHØJ A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 17.164' DKK (CARFRIK HOLDING ApS (Nu: UGGERHØJ HOLDING ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.449' DKK (Semler Retail Silkeborg A/S (Nu: Semler Mobility Silkeborg A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 207.710' DKK (CIVILINGENIØR BENT BØGH OG HUSTRU INGE BØGHS FOND).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.370' DKK (TEGLLUND A/S (Nu: Auto-Centralen Haderslev A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Sten' netværk er Caroline Holm Uggerhøj.