Jørgen Holm Westergaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1994 (29 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Rosvang v/Jørgen Holm Westergaard (Ejer) |
Største overskud: | 11.341.405' DKK DISAM A/S (Nu: ENERGI DANMARK A/S) (2022) |
Største underskud: | -361.662' DKK DISAM A/S (Nu: ENERGI DANMARK A/S) (2021) |
Største egenkapital: | 11.738.333' DKK DISAM A/S (Nu: ENERGI DANMARK A/S) (2022) |
Største gæld: | 2.055.369' DKK DISAM A/S (Nu: ENERGI DANMARK A/S) (2014) |
Flest årsværk: | 225 årsværk hos DISAM A/S (Nu: ENERGI DANMARK A/S) (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af Rosvang v/Jørgen Holm Westergaard (29 år 11 måneder) |
Seed: 343428926
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 1994 i Rosvang v/Jørgen Holm Westergaard (tidligere PINKHØJLUND V/JØRGEN HOLM WESTERGAARD) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Jørgen Holm Westergaard og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har Jørgen nu bestreddet i 29 år 11 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen avl af smågrise.
Direkte ejede Selskaber (7)
-
Rosvang v/Jørgen Holm Westergaard
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
HWE I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
VEJHW ApS
Ejerandel: 100% -
Rens Hedegård Vindkraft I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
ØST 2 VINDKRAFT KOMPLEMENTAR ApS
Ejerandel: 100% -
Rosvang Service ApS
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Holdingselskabet DBI A/S
Ejerandel: 10-14.99%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
ØST 2 VINDKRAFT K/S
Via ØST 2 VINDKRAFT KOMPLEMENTAR ApS -
DanBred P/S
Via Holdingselskabet DBI A/S
Direktørposter (2)
-
VEJHW ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.11.2010 -
ØST 2 VINDKRAFT KOMPLEMENTAR ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.09.2015
Bestyrelsesposter (3)
-
ØST 2 VINDKRAFT K/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.09.2015 -
Holdingselskabet DBI A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.05.2023 -
DanBred P/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 01.12.2022
Ejendomme (19)
Tidslinje (57)
-
Holdingselskabet DBI A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 09.05.2023
Registreringsdato: 09.05.2023 -
Holdingselskabet DBI A/S (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.05.2023
Registreringsdato: 08.05.2023 -
Hensberg Wind Energy 2 I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.03.2023
Registreringsdato: 31.03.2023
Blå bog (fortsat)
Jørgen har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig forretningsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 29 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
23.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Ejer
31.08.2015 - Stadig aktiv
Direktør
01.09.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
26.05.2015 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
01.09.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.07.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
04.11.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor DISAM A/S (Nu: ENERGI DANMARK A/S) kunne offentliggøre et overskud på 11.341.405' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor DISAM A/S (Nu: ENERGI DANMARK A/S) kunne offentliggøre et underskud på 361.662' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 52.189' DKK (ENERGI DANMARK VIND ApS (Nu: Encavis Nordbrise A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 589' DKK (ØST 2 VINDKRAFT K/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 8.706.471' DKK (DISAM A/S (Nu: ENERGI DANMARK A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 9' DKK (ApS KOMPLEMENTARSELSKABET ÅRHUS OG ROSKILDE HOTELOPSPARING).
En af de forbindelser som går igen i Jørgen' netværk er Poul Erik Jeppesen.