Svend Aage Kjær
Erhvervsaktiv siden: | 2. jan. 1978 (46 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | ERHVERVSSELSKABET AF 18. MAJ 1993 ApS (Direktør) |
Største overskud: | 7.027' DKK KONTOR SYD A/S (2022-23) |
Største underskud: | -6.641' DKK SØNDERJYSKE HERREHÅNDBOLD A/S (2022-23) |
Største egenkapital: | 38.468' DKK SAAK HOLDING A/S (2022-23) |
Største gæld: | 78.235' DKK KONTOR SYD A/S (2022-23) |
Flest årsværk: | 75 årsværk hos KONTOR SYD A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af SAAK LEASING ApS (42 år 10 måneder) |
Seed: 941522834
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for nu flere år siden ved ERHVERVSSELSKABET AF 18. MAJ 1993 ApS (tidligere SERVICECENTER - KONTOR SYD ApS) i hvervet som Direktør. Rollen som Direktør havde Svend Aage Kjær i 15 år 1 måned, før fratrædelsen den 24. februar 1993.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2007 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 7. august 2007.
Direkte ejede Selskaber (4)
-
SAAK LEASING ApS
Ejerandel: 100% -
Nygade 16, Gråsten ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
JYK Holding ApS
Ejerandel: 100% -
SAAK HOLDING A/S
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (9)
-
SAAK Ejendomme ApS
Via JYK Holding ApS -
Havbjerg Boliger A/S
Via SAAK Ejendomme ApS -
Kærvej 36 ApS
Via SAAK Ejendomme ApS -
SydDesign A/S
Via SAAK HOLDING A/S -
RIKLI INVEST ApS
Via SAAK HOLDING A/S -
DANSK KASSESYSTEM A/S
Via SAAK HOLDING A/S -
Sønderborg Nord ApS
Via SAAK HOLDING A/S -
Sønderjyske Herrehåndbold Holding ApS
Via SAAK HOLDING A/SNyt selskab -
SØNDERJYSKE HERREHÅNDBOLD A/S
Via Sønderjyske Herrehåndbold Holding ApS
Direktørposter (10)
-
Kærvej 36 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.03.2019 -
RIKLI INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.12.2022 -
SAAK LEASING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.11.1981 -
SAAK HOLDING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.03.2001 -
Sønderborg Nord ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.08.2014 -
DANSK KASSESYSTEM A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.08.2021 -
Nygade 16, Gråsten ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.05.2018 -
SAAK Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.09.2022 -
Havbjerg Boliger A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.02.2020 -
JYK Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.02.2022
Bestyrelsesposter (4)
-
SydDesign A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.04.2020 -
SAAK HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.03.2001 -
DANSK KASSESYSTEM A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.02.2021 -
Havbjerg Boliger A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.02.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (110)
-
Torvehallen Sønderborg ApS
Fratrådt som direktørDato: 03.07.2023
Registreringsdato: 03.07.2023 -
Nørrekobbel 7D ApS
Fratrådt som direktørDato: 17.03.2023
Registreringsdato: 17.03.2023 -
NØRREKOBBEL 7B ApS
Fratrådt som direktørDato: 17.03.2023
Registreringsdato: 17.03.2023
Blå bog (fortsat)
Svend har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig erhvervsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 46 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 11,11% -
Reel ejer
01.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 11,11% -
Direktør og Ejer
11.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
17.05.2018 - Stadig aktiv
Ejer
20.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Direktør og Reel ejer
13.08.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Svend Aage Kjær er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• SAAK HOLDING A/S (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 38.468' DKK.
• JYK Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 38.468' DKK.
I samme organisation finder man også holdingselskabet Sønderjyske Herrehåndbold Holding ApS (11,11%), som ikke er personligt ejet.
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Svend Aage Kjær, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor SAAK HOLDING A/S landede et overskud på 6.527' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor Torvehallen Sønderborg ApS landede et underskud på 1.140' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023-24 var et overskud på 3.544' DKK (DANSK KASSESYSTEM A/S).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 1.140' DKK (Torvehallen Sønderborg ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 5.651' DKK (Torvehallen Sønderborg ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 262' DKK (Nygade 16, Gråsten ApS).
En af de forbindelser som går igen i Svend' netværk er Line Kjær.