Kaj Nees Sørensen Stjernholm
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 1986 (38 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Stjernholm v/Kaj Stjernholm Sørens (Ejer) |
Største overskud: | 3.068' DKK STANDESIGN A/S (2022) |
Største underskud: | -7.688' DKK STANDESIGN A/S (2020) |
Største egenkapital: | 6.452' DKK STANDESIGN A/S (2018) |
Største gæld: | 18.355' DKK STJERNHOLM A/S (2022) |
Flest årsværk: | 26 årsværk hos STJERNHOLM A/S (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af Stjernholm v/Kaj Stjernholm Sørens (19 år) |
Seed: 983561215
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 1986 hos Stjernholm v/Kaj Stjernholm Sørens (tidligere STJERNHOLM V/KAJ STJERNHOLM SØRENSEN) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Kaj Nees Sørensen Stjernholm der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Kaj i 19 år, før stoppet d. 23. juni 2005.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen almindelige maskinforarbejdningsprocesser. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2005 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 23. juni 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
STJERNHOLM HOLDING, RINGKØBING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
STJERNHOLM A/S
Via STJERNHOLM HOLDING, RINGKØBING ApS
Direktørposter (1)
-
STJERNHOLM HOLDING, RINGKØBING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.10.2009
Bestyrelsesposter (1)
-
STJERNHOLM A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.11.2016
Ejendomme (1)
Tidslinje (13)
-
STJERNHOLM A/S
Fratrådt som direktørDato: 01.01.2023
Registreringsdato: 01.01.2023 -
OPICON ApS
Fratrådt som direktørDato: 11.02.2020
Registreringsdato: 11.02.2020 -
STJERNHOLM A/S
Tilknyttet som direktørDato: 28.11.2016
Registreringsdato: 28.11.2016
Blå bog (fortsat)
Kaj har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 38 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
13.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Reel ejer
24.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Stifter, Ejer og Direktør
12.10.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
18.06.2019 - 16.04.2024
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Direktør
23.06.2005 - 26.09.2014
Reel ejer
12.10.2009 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
26.09.2014 - 27.11.2016
Direktør
28.11.2016 - 01.01.2023
Bestyrelsesmedlem
28.11.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 75%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor STJERNHOLM A/S kunne offentliggøre et overskud på 1.528' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2016 hvor STJERNHOLM A/S kunne offentliggøre et underskud på 5.029' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.859' DKK (STANDESIGN A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.438' DKK (STANDESIGN A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.451' DKK (STJERNHOLM HOLDING, RINGKØBING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Kaj' netværk er Anette Galskjøt.