Jørgen Mayland Bengtsson
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1987 (37 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | LÆGEPRAKSIS V/JØRGEN BENGTSSON (Ejer) |
Største overskud: | 5.163' DKK K/S ELTANGVEJ, KOLDING (2019) |
Største underskud: | -2' DKK ELTANGVEJ 232, KOLDING ApS (2015) |
Største egenkapital: | 23.248' DKK K/S ELTANGVEJ, KOLDING (2020) |
Største gæld: | 22.623' DKK K/S ELTANGVEJ, KOLDING (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af LÆGEPRAKSIS V/JØRGEN BENGTSSON (33 år 4 måneder) |
Seed: 1740925305
Karrieren som leder startede i 1987 i LÆGEPRAKSIS V/JØRGEN BENGTSSON i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Jørgen Mayland Bengtsson der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Jørgen i 33 år 4 måneder, før fratrædelsen d. 31. oktober 2020.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen alment praktiserende læger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2020 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. oktober 2020.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ELTANGVEJ 232, KOLDING ApS
Ejerandel: 10-14.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
K/S ELTANGVEJ, KOLDING
Via ELTANGVEJ 232, KOLDING ApS
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
LÆGEPRAKSIS V/JØRGEN BENGTSSON (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.10.2020
Registreringsdato: 31.10.2020 -
LÆGEADMINISTRATIONEN OSBORNE I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 24.10.2013
Registreringsdato: 24.10.2013 -
NIELS BOHRSVEJ 10,HADERSLEV I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2006
Registreringsdato: 31.12.2006
Blå bog (fortsat)
Jørgen har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 37 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.12.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
01.12.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Stifter og Ejer
01.07.1987 - 31.10.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.01.1991 - 24.10.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
28.12.1989 - 31.12.2006
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor K/S ELTANGVEJ, KOLDING kunne fremvise et overskud på 5.163' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2015 hvor ELTANGVEJ 232, KOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 2' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.703' DKK (K/S ELTANGVEJ, KOLDING).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 19.452' DKK (K/S ELTANGVEJ, KOLDING).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 147' DKK (ELTANGVEJ 232, KOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jørgen' netværk er Irvin Silberling Svensson.