Simon Vesth Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1990 (34 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Simon West Media (Ejer) |
Største overskud: | 40' DKK Husets aps (Nu: Marlin Group ApS) (2017) |
Største underskud: | -410' DKK Husets aps (Nu: Marlin Group ApS) (2015) |
Største egenkapital: | 37' DKK Husets Vine ApS (2015) |
Største gæld: | 888' DKK Husets aps (Nu: Marlin Group ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Simon West Media (27 år 11 måneder) |
Seed: 845718728
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 1990 i Simon West Media (tidligere SIMON WEST MUSIK) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Simon Vesth Hansen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Simon i 27 år 11 måneder, før fratrædelsen d. 31. december 2017.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen kommunikationsdesign og grafisk design. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2017 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. december 2017.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LE BON HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Marlin Group ApS
Via LE BON HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
LE BON HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.02.2019 -
Marlin Group ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.03.2015
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
LE BON HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 13.02.2019
Registreringsdato: 13.02.2019 -
LE BON HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 23.11.2018
Registreringsdato: 23.11.2018 -
SIMON WEST MUSIK (Nu: Simon West Media) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2017
Registreringsdato: 31.12.2017
Blå bog (fortsat)
Simon har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 34 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
17.03.2015 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Direktør
01.03.2015 - 23.11.2018
Ejer
01.03.2015 - Stadig aktiv
Direktør
13.02.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.01.1990 - 31.12.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
17.03.2015 - 19.10.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.01.2014 - 31.08.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Simon Vesth Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn LE BON HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 5' DKK. Gennem holdingselskabet LE BON HOLDING ApS har Simon derfor også andele i Marlin Group ApS (50-66.65%).
Se også koncerndiagram for Simon Vesth Hansen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2017 hvor Husets aps (Nu: Marlin Group ApS) kunne fremvise et overskud på 40' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2015 hvor Husets aps (Nu: Marlin Group ApS) kunne fremvise et underskud på 410' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 75' DKK (Husets aps (Nu: Marlin Group ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5' DKK (LE BON HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -779' DKK (Husets aps (Nu: Marlin Group ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Simon' netværk er Martin Vienberg.