Magnus Stig Therkildsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1995 (28 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | MST V/MAGNUS STIG THERKILDSEN (Ejer) |
Største overskud: | 14.061' DKK CODEGROUP A/S (Nu: SIGMA ESTIMATES A/S) (2022) |
Største underskud: | -1.943' DKK CODEGROUP A/S (Nu: SIGMA ESTIMATES A/S) (2018) |
Største egenkapital: | 21.090' DKK Tagmus ApS (2023) |
Største gæld: | 33.616' DKK CODEGROUP A/S (Nu: SIGMA ESTIMATES A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 20 årsværk hos CODEGROUP A/S (Nu: SIGMA ESTIMATES A/S) (2018) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af SIGMA ESTIMATES A/S (17 år 6 måneder) |
Seed: 230991961
Det begyndte den dag i 1995 ved MST V/MAGNUS STIG THERKILDSEN i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Magnus Stig Therkildsen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Magnus i 8 år 3 måneder, før fratrædelsen den 31. december 2003.
Virksomheden opererede indenfor branchen udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2003 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. december 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Tagmus ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Apz ApS
Via Tagmus ApS -
Bezoned ApS
Via Apz ApS
Direktørposter (2)
-
Apz ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.02.2021 -
Tagmus ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.11.2020
Bestyrelsesposter (2)
-
Bezoned ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 05.02.2024 -
GF ØSTSJÆLLAND F.M.B.A
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 11.04.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (21)
-
GF ØSTSJÆLLAND F.M.B.A (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 11.04.2024
Registreringsdato: 11.04.2024 -
GF ØSTSJÆLLAND F.M.B.A
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.04.2024
Registreringsdato: 10.04.2024 -
Bezoned ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 05.02.2024
Registreringsdato: 05.02.2024
Blå bog (fortsat)
Magnus har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 28 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
05.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Direktør og Reel ejer
10.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Ejer
10.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
24.03.2021 - 10.04.2024
Bestyrelsesmedlem
11.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
04.04.2003 - 01.10.2020
Bestyrelsesmedlem
04.04.2003 - 05.10.2020
Direktør
12.10.2011 - 24.10.2019
Bestyrelsesmedlem
25.10.2019 - 13.11.2020
Ejerandel: 28,67%
Magnus Stig Therkildsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Tagmus ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 21.090' DKK. Gennem sit holdingselskab Tagmus ApS har Magnus dermed også andele i Apz ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Magnus Stig Therkildsen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor Tagmus ApS landede et overskud på 9.405' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor CODEGROUP A/S (Nu: SIGMA ESTIMATES A/S) landede et underskud på 1.943' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 11.214' DKK (CODEGROUP A/S (Nu: SIGMA ESTIMATES A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 250' DKK (Apz ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 21.090' DKK (Tagmus ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.558' DKK (Apz ApS).
En af de forbindelser som går igen i Magnus' netværk er Mette Laugesen.