Niels Stengaard Vase
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1983 (40 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | I/S VEST VILDSUND VINDKRAFT (Ejer) |
Største overskud: | 14.739' DKK Ølandhus ApS (2023) |
Største underskud: | -4.516' DKK GENSAM DATA A/S (2022) |
Største egenkapital: | 27.506' DKK GENSAM DATA A/S (2023) |
Største gæld: | 23.395' DKK Ølandhus ApS (2023) |
Flest årsværk: | 179 årsværk hos Ølandhus ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af AKTIESELSKABET AF 21.12.1983, THISTED (24 år 10 måneder) |
Seed: 1724898436
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 1983 hos I/S VEST VILDSUND VINDKRAFT med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partnerne Ole Torbjørn Toftdahl Olesen, Sven Asbjørn Toftdahl Olesen, John Plet, Knud Erik Tøfting, Aage Damsgaard, Else Bisgaard at Niels Stengaard Vase stiftede I/S VEST VILDSUND VINDKRAFT den dag i november 1983. Titlen som Ejer og Stifter bestred Niels i 18 år 5 måneder, før stoppet d. 1. april 2002.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen elforsyning. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2002 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 1. april 2002.
Ejendomme (4)
Tidslinje (82)
-
PROMAL A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.10.2023
Registreringsdato: 20.10.2023 -
LAKRYMAL A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.10.2023
Registreringsdato: 20.10.2023 -
Dansk Microcem ApS (Nu: Dansk Microcem A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.12.2018
Registreringsdato: 31.12.2018
Blå bog (fortsat)
Niels har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig forretningsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 40 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
12.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Bestyrelsesmedlem
09.01.2013 - 20.10.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.12.2010 - 20.10.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Niels Stengaard Vase har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem hos LAKRYMAL A/S der præsenterede et overskud på 5.576' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem hos LAKRYMAL A/S der præsenterede et underskud på 494' DKK.
Niels har i alt siddet i bestyrelsen hos 35 forskellige selskaber (heraf 4 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 16 år 5 måneder fra 2024 til 2008 hos FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 14.739' DKK (Ølandhus ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 999' DKK (GENSAM DATA A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 27.506' DKK (GENSAM DATA A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 164' DKK (Lacus Komplementaranpartsselskab).
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Preben Sundgård Laugesen.