Evald Sand
Erhvervsaktiv siden: | 8. dec. 1982 (41 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | STEENBEK HOLDING A/S (Ejer) |
Største overskud: | 102.423' DKK UNIPAK HOLDING ApS (Nu: HASAST HOLDING ApS) (2022-23) |
Største underskud: | -1.561' DKK STEENBEK-PLANTS ApS (Nu: STEENBEK TECHNIC A/S) (2014-15) |
Største egenkapital: | 93.347' DKK SAND HOLDING GEDVED ApS (2022-23) |
Største gæld: | 63.241' DKK K/S Sjællandsk Detail, Gørlev-Dianalund (2022) |
Flest årsværk: | 60 årsværk hos JENS KRISTENSEN, STEENBEK - GARTNERIARTIKLER A/S (Nu: STEENBEK HOLDING A/S) (2015-16) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af STEENBEK HOLDING A/S (41 år 9 måneder) |
Seed: 413224984
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 1982 ved STEENBEK HOLDING A/S (tidligere JENS KRISTENSEN, STEENBEK - GARTNERIARTIKLER A/S) i hvervet som Ejer og Bestyrelsesmedlem. Evald Sand købte sig ind i virksomheden den 8. december 1982 og fik en ejerandel på 50-66.65%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Evald af: Erling Stensgaard. Rollen som Ejer og Bestyrelsesmedlem har Evald nu besiddet i , og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor udlejning af erhvervsejendomme.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Ejendomsselskabet Marktoften I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
SAND HOLDING GEDVED ApS
Ejerandel: 66.66-89.99% -
Ejendomsselskabet Korden I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (16)
-
STEENBEK HOLDING A/S
Via SAND HOLDING GEDVED ApS -
STEENBEK TECHNIC A/S
Via STEENBEK HOLDING A/S -
AEROVIT A/S
Via STEENBEK HOLDING A/S -
HASAST HOLDING ApS
Via STEENBEK HOLDING A/S -
STEENBEK A/S
Via STEENBEK HOLDING A/S -
Ejendomsselskabet Stjernepladsen A/S
Via SAND HOLDING GEDVED ApS -
Ballerup Boulevard-Tempovej Komplementar ApS
Via SAND HOLDING GEDVED ApS -
K/S Ballerup Boulevard-Tempovej
Via Ballerup Boulevard-Tempovej Komplementar ApS -
Sjællandsk Detail, Gørlev-Dianalund Komplementar ApS
Via SAND HOLDING GEDVED ApS -
K/S Sjællandsk Detail, Gørlev-Dianalund
Via Sjællandsk Detail, Gørlev-Dianalund Komplementar ApS -
Bramming Retail Center Komplementar ApS
Via SAND HOLDING GEDVED ApS -
K/S Bramming Retail Center
Via Bramming Retail Center Komplementar ApS -
Vejle, Horsensvej-Stiftsvej Komplementar ApS
Via SAND HOLDING GEDVED ApS -
K/S Vejle, Horsensvej-Stiftsvej
Via Vejle, Horsensvej-Stiftsvej Komplementar ApS -
Horsens, Vejlevej-Erhvervsbyvej Komplementar ApS
Via SAND HOLDING GEDVED ApS -
K/S Horsens, Vejlevej-Erhvervsbyvej
Via Horsens, Vejlevej-Erhvervsbyvej Komplementar ApS
Direktørposter (3)
-
STEENBEK A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.12.1996 -
SAND HOLDING GEDVED ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.05.2008 -
Bramming Retail Center Komplementar ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.10.2023
Bestyrelsesposter (7)
-
STEENBEK HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.12.1982 -
STEENBEK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.12.1996 -
STEENBEK TECHNIC A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.10.2007 -
AEROVIT A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.05.2009 -
HASAST HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.06.2006 -
K/S Sjællandsk Detail, Gørlev-Dianalund
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.03.2023 -
K/S Bramming Retail Center
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 26.10.2023
Ejendomme (3)
Tidslinje (33)
-
Bramming Retail Center Komplementar ApS
Tilknyttet som direktørDato: 26.10.2023
Registreringsdato: 26.10.2023 -
K/S Bramming Retail Center (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.10.2023
Registreringsdato: 26.10.2023 -
UNIPAK A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.07.2023
Registreringsdato: 10.07.2023
Blå bog (fortsat)
Evald har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig erhvervsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 41 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
26.10.2023 - Stadig aktiv
Ejer
21.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager Via Bramming Retail Center Komplementar ApS -
Direktør
26.10.2023 - Stadig aktiv
Ejer
01.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via SAND HOLDING GEDVED ApS -
Bestyrelsesmedlem
16.03.2023 - Stadig aktiv
Ejer
16.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager Via Sjællandsk Detail, Gørlev-Dianalund Komplementar ApS -
Reel ejer
27.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.09.2008 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.09.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,3%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor SAND HOLDING GEDVED ApS landede et overskud på 37.308' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017-18 hvor STEENBEK A/S landede et underskud på 43' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 102.423' DKK (UNIPAK HOLDING ApS (Nu: HASAST HOLDING ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 342' DKK (K/S Bramming Retail Center).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 93.347' DKK (SAND HOLDING GEDVED ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 40' DKK (Bramming Retail Center Komplementar ApS).
En af de forbindelser som går igen i Evald' netværk er Mikael Sand.