Jørgen Bendsen Poulsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1986 (38 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | JORDSBY MØLLER ApS (Direktør) |
Største overskud: | 137.722' DKK VINDENERGI DANMARK AMBA (2023) |
Største underskud: | -18.550' DKK WIND 1 A/S (2016) |
Største egenkapital: | 260.488' DKK VINDENERGI DANMARK AMBA (2023) |
Største gæld: | 394.427' DKK VINDENERGI DANMARK AMBA (2022) |
Flest årsværk: | 15 årsværk hos VINDENERGI DANMARK AMBA (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af VINDMØLLEPARKEN VESTERMARK I/S (30 år 3 måneder) |
Seed: 206465801
Karrieren som erhvervsleder startede i 1986 ved JORDSBY MØLLER ApS i rollen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Jørgen Bendsen Poulsen i 26 år 1 måned, før stoppet den 24. maj 2012.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor produktion af elektricitet. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2012 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 8. oktober 2012.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
ALTERNATIV AKTIE ANALYSE ApS
Ejerandel: 100% -
WIND ENERGY HOLDING II ApS
Ejerandel: 66.66-89.99% -
KJP Invest ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
WIND ENERGY HOLDING ApS
Via WIND ENERGY HOLDING II ApS -
VM BIOENERGI ApS
Via WIND ENERGY HOLDING ApS -
MORSØ VIND I/S
Via WIND ENERGY HOLDING II ApSIkke offentliggjort
Direktørposter (5)
-
ALTERNATIV AKTIE ANALYSE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.07.2000 -
KJP Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.06.2016 -
WIND ENERGY HOLDING II ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.04.2013 -
WIND ENERGY HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.06.2005 -
VM BIOENERGI ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.07.2017
Bestyrelsesposter (3)
-
TOPO INVEST ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 22.04.2013 -
WIND ENERGY HOLDING II ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 22.04.2013 -
WIND ENERGY HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.05.2006
Ejendomme (2)
Tidslinje (154)
-
FORA INVEST ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.05.2020
Registreringsdato: 22.05.2020 -
VINDENERGI DANMARK AMBA (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.04.2020
Registreringsdato: 18.04.2020 -
LANDBRUGSSELSKABET LL. ROAGERVEJ A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.09.2018
Registreringsdato: 30.09.2018
Blå bog (fortsat)
Jørgen har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig forretningsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 38 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
27.06.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem
22.04.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 75% -
Bestyrelsesmedlem
22.04.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
03.06.2005 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
14.05.2006 - Stadig aktiv
Reel ejer
22.04.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 45,6% -
Reel ejer
01.07.2000 - Stadig aktiv
Ejer og Direktør
28.07.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Jørgen Bendsen Poulsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn WIND ENERGY HOLDING II ApS (ejer lige nu 75%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 18.808' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet WIND ENERGY HOLDING ApS (45,6%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se koncerndiagram for Jørgen Bendsen Poulsen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2015 hvor MORSOE WIND A/S kunne fremvise et overskud på 48.306' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor WIND ENERGY HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 6.017' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 137.722' DKK (VINDENERGI DANMARK AMBA).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 4.306' DKK (GLOBAL GREEN ENERGY ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 260.488' DKK (VINDENERGI DANMARK AMBA).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -67.421' DKK (GLOBAL GREEN ENERGY ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jørgen' netværk er Karen Poulsen.