Stefan Eldrup Sadowski
Erhvervsaktiv siden: | 26. jun. 1989 (35 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | STEFAN SADOWSKI (Ejer) |
Største overskud: | 12.162' DKK HÅNDVÆRKERGÅRDEN ApS (Nu: SES-Holding ApS) (2023) |
Største underskud: | -75' DKK HÅNDVÆRKERGÅRDEN ApS (Nu: SES-Holding ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 12.298' DKK HÅNDVÆRKERGÅRDEN ApS (Nu: SES-Holding ApS) (2023) |
Største gæld: | 14.014' DKK BLIKKENSLAGERFIRMAET JESPER HANSEN ApS (2020-21) |
Flest årsværk: | 44 årsværk hos BLIKKENSLAGERFIRMAET JESPER HANSEN ApS (2019-20) |
Længste aktivitet: | Ejer af SES-Holding ApS (28 år 3 måneder) |
Seed: 1818048906
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 1989 i STEFAN SADOWSKI med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Stefan Eldrup Sadowski der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Stefan i 10 år 11 måneder, før fratrædelsen d. 25. juni 2000.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører). Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2000 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 25. juni 2000.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SES-Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Ferieejendomme ApS
Via SES-Holding ApS
Direktørposter (3)
-
BLIKKENSLAGERFIRMAET JESPER HANSEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.11.2019 -
Ferieejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.10.2019 -
SES-Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.06.1996
Bestyrelsesposter (2)
-
BLIKKENSLAGERFIRMAET JESPER HANSEN ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.03.2023 -
BAD EXPERTEN A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 07.02.2024
Tidslinje (8)
-
BAD EXPERTEN A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 07.02.2024
Registreringsdato: 07.02.2024 -
BLIKKENSLAGERFIRMAET JESPER HANSEN ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.03.2023
Registreringsdato: 23.03.2023 -
BLIKKENSLAGERFIRMAET JESPER HANSEN ApS
Tilknyttet som direktørDato: 11.11.2019
Registreringsdato: 11.11.2019
Blå bog (fortsat)
Stefan har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 35 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
07.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Reel ejer
30.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
28.06.1996 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.07.2015 - 23.03.2023
Direktør
11.11.2019 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
23.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
26.06.1989 - 25.06.2000
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Stefan Eldrup Sadowski er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SES-Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 12.298' DKK. Igennem holdingselskabet SES-Holding ApS har Stefan derfor også ejerandele i Ferieejendomme ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Stefan Eldrup Sadowski, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor HÅNDVÆRKERGÅRDEN ApS (Nu: SES-Holding ApS) kunne offentliggøre et overskud på 12.162' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor HÅNDVÆRKERGÅRDEN ApS (Nu: SES-Holding ApS) kunne offentliggøre et underskud på 75' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 12.162' DKK (HÅNDVÆRKERGÅRDEN ApS (Nu: SES-Holding ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 12.298' DKK (HÅNDVÆRKERGÅRDEN ApS (Nu: SES-Holding ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 51' DKK (Ferieejendomme ApS).
En af de forbindelser som går igen i Stefan' netværk er Jesper Gejlsbjerg Hansen.