Nikolaj Klopp Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1999 (24 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | SPACEMOON /NIKOLAJ HANSEN OG KASPER GRAM (Ejer) |
Største overskud: | 8.115' DKK NH HOLDING & INVEST ApS (2021) |
Største underskud: | -367' DKK K/S Vejen Retail Center (2021-22) |
Største egenkapital: | 22.936' DKK NH HOLDING & INVEST ApS (2023) |
Største gæld: | 32.478' DKK K/S Vejen Retail Center (2021-22) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos TECHVIA A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af TECHVIA A/S (20 år 10 måneder) |
Seed: 1917111162
Det startede i 1999 i SPACEMOON /NIKOLAJ HANSEN OG KASPER GRAM i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Kasper Lund Gram at Nikolaj Klopp Hansen stiftede SPACEMOON /NIKOLAJ HANSEN OG KASPER GRAM den dag i oktober 1999. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Nikolaj i 6 år 3 måneder, før fratrædelsen d. 31. december 2005.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2005 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. december 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
NH HOLDING & INVEST ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (10)
-
HANSEN & CO. LYSTRUP ApS
Via NH HOLDING & INVEST ApS -
Aarhus Detail, Lystrup Komplementar ApS
Via NH HOLDING & INVEST ApS -
K/S Aarhus Detail, Lystrup
Via Aarhus Detail, Lystrup Komplementar ApS -
Vejen Retail Center Komplementar ApS
Via NH HOLDING & INVEST ApS -
K/S Vejen Retail Center
Via Vejen Retail Center Komplementar ApS -
Jysk Detail, Coop365 Randers NV Komplementar ApS
Via NH HOLDING & INVEST ApS -
K/S Jysk Detail, Coop365 Randers NV
Via Jysk Detail, Coop365 Randers NV Komplementar ApS -
Frederikshavn, Hjørringvej-Maigårdsvej Komplementar ApS
Via NH HOLDING & INVEST ApSNyt selskab -
K/S Frederikshavn, Hjørringvej-Maigårdsvej
Via Frederikshavn, Hjørringvej-Maigårdsvej Komplementar ApSNyt selskab -
TECHVIA A/S
Via NH HOLDING & INVEST ApS
Direktørposter (2)
-
NH HOLDING & INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.12.2010 -
HANSEN & CO. LYSTRUP ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.12.2023
Bestyrelsesposter (3)
-
TECHVIA A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.04.2022 -
K/S Vejen Retail Center
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.08.2022 -
K/S Jysk Detail, Coop365 Randers NV
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.08.2022
Ejendomme (2)
Tidslinje (11)
-
HANSEN & CO. LYSTRUP ApS
Tilknyttet som direktørDato: 22.12.2023
Registreringsdato: 22.12.2023 -
K/S Jysk Detail, Coop365 Randers NV
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 31.08.2022
Registreringsdato: 31.08.2022 -
K/S Vejen Retail Center
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 31.08.2022
Registreringsdato: 31.08.2022
Blå bog (fortsat)
Nikolaj har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.12.2023 - Stadig aktiv
Direktør
22.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
31.08.2022 - Stadig aktiv
Ejer
14.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager Via Vejen Retail Center Komplementar ApS -
Bestyrelsesmedlem
31.08.2022 - Stadig aktiv
Ejer
15.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager Via Jysk Detail, Coop365 Randers NV Komplementar ApS -
Ejer og Direktør
22.12.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
27.01.2014 - 12.08.2021
Reel ejer
01.06.2021 - 12.08.2021
Ejerandel: 56,67%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor NH HOLDING & INVEST ApS kunne fremvise et overskud på 8.115' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2014 hvor NORDISK AUTOMATION ApS kunne fremvise et underskud på 2' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 5.063' DKK (TECHVIA A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 22.936' DKK (NH HOLDING & INVEST ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 461' DKK (HANSEN & CO. LYSTRUP ApS).
En af de forbindelser som går igen i Nikolaj' netværk er Carl Aage Rabjerg.