Erling Højsgaard
Karrieren startede hos: | DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.423.817' DKK A/S MOTORTRAMP (2022) |
Største underskud: | -576.082' DKK A/S MOTORTRAMP (2014) |
Største egenkapital: | 5.035.738' DKK A/S MOTORTRAMP (2023) |
Største gæld: | 136.848' DKK NAVISION SHIPPING COMPANY A/S (Nu: Navision Treasury A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos NAVISION PROJECT INVEST A/S (Nu: NAVISION CHARTERING ApS) (2018) |
Seed: 308633862
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for nu meget længe siden i DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S (tidligere DAMPSKIBSSELSKABET ORIENT, AKTIESELSKAB) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Erling Højsgaard i 99 år 7 måneder, før fratrædelsen d. 26. april 2015.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor sø- og kysttransport af gods. Virksomheden er stadig aktiv men har indtil nu ikke aflagt sit første regnskab.
Direkte ejede Selskaber (4)
-
NATUROPRETNINGSSELSKABET ÅKANDESØEN I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
HØJSGAARDS REDERI ApS
Ejerandel: 100% -
Bolig Palisanderparken Hadsten Komplementar ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
MARINVEST ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
DUBAI COMMERCIAL INVESTMENT A/S
Via HØJSGAARDS REDERI ApS -
K/S Bolig Palisanderparken Hadsten
Via Bolig Palisanderparken Hadsten Komplementar ApS -
A/S BOLIG SNEKKERSTEN
Via MARINVEST ApS
Direktørposter (2)
-
HØJSGAARDS REDERI ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.06.2003 -
MARINVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.05.2001
Bestyrelsesposter (2)
-
DUBAI COMMERCIAL INVESTMENT A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 20.06.2008 -
A/S BOLIG SNEKKERSTEN
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.05.2014
Ejendomme (2)
Tidslinje (100)
-
A/S Bolig Sømoseparken Ballerup
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.05.2024
Registreringsdato: 01.05.2024 -
Scan Futures A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.04.2024
Registreringsdato: 08.04.2024 -
DUCO INVEST ApS
Fratrådt som direktørDato: 08.11.2023
Registreringsdato: 08.11.2023
Blå bog (fortsat)
Erling har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 109 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Ejer
02.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
02.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Bestyrelsesmedlem
21.05.2014 - Stadig aktiv
Ejer
10.04.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via MARINVEST ApS
Erling Højsgaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem i A/S MOTORTRAMP der præsenterede et overskud på 170.722' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem i A/S MOTORTRAMP der præsenterede et underskud på 576.082' DKK.
Erling har i alt siddet i bestyrelsen hos 28 forskellige selskaber (heraf 9 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 99 år 7 måneder fra 1915 til 2015 hos DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.045.343' DKK (A/S MOTORTRAMP).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.025' DKK (A/S BOLIG SNEKKERSTEN).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.035.738' DKK (A/S MOTORTRAMP).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 41' DKK (Bolig Palisanderparken Hadsten Komplementar ApS).
En af de forbindelser som går igen i Erling' netværk er Peter Alexis Georg Jein.