Finn Nørkjær
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 1996 (28 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Tegnestuen B19 v/ Finn Nørkjær, CVR-nr. 19108082 (Ejer) |
Største overskud: | 97.948' DKK BJARKE INGELS GROUP A/S (2019) |
Største underskud: | -11.598' DKK UDVIKLING DANMARK A/S (2018) |
Største egenkapital: | 386.879' DKK BJARKE INGELS GROUP A/S (2023) |
Største gæld: | 260.048' DKK Pihl Holdings A/S (Nu: LM|Pihl A/S) (2019-20) |
Flest årsværk: | 333 årsværk hos BJARKE INGELS GROUP A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af NØRKJÆR HOLDING ApS (18 år 11 måneder) |
Seed: 1567227041
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 1996 hos Tegnestuen B19 v/ Finn Nørkjær, CVR-nr. 19108082 (tidligere ARKITEKTERNE SCHLANBUSCH OG NØRKJÆR V/FINN NØRKJÆR) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Finn Nørkjær der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Finn i 9 år 10 måneder, før stoppet d. 31. december 2005.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2005 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. december 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
NØRKJÆR HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Finn Nørkjær ApS
Via NØRKJÆR HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
NØRKJÆR HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.09.2005 -
Finn Nørkjær ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.11.2005
Bestyrelsesposter (4)
-
LM|Pihl A/S
Bestyrelsesmedlem (Suppleant)Indtrådt: 31.03.2021 -
BIG PLOT A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.12.2015 -
BJARKE INGELS GROUP A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.05.2016 -
UDVIKLING DANMARK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.04.2016
Ejendomme (2)
Tidslinje (25)
-
LiveKlein ApS
Fratrådt som direktørDato: 15.05.2023
Registreringsdato: 15.05.2023 -
LiveKlein ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.05.2023
Registreringsdato: 15.05.2023 -
LiveKlein ApS
Tilknyttet som direktørDato: 21.12.2021
Registreringsdato: 21.12.2021
Blå bog (fortsat)
Finn har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 28 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
31.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
14.04.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
11.12.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer og Direktør
23.09.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
08.03.2021 - 15.05.2023
Direktør
21.12.2021 - 15.05.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Finn Nørkjær er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn NØRKJÆR HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -476' DKK. Igennem holdingselskabet NØRKJÆR HOLDING ApS har Finn derfor også ejerandele i Finn Nørkjær ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Finn Nørkjær, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2014 hvor BJARKE INGELS GROUP A/S kunne offentliggøre et overskud på 24.657' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor LiveKlein ApS kunne offentliggøre et underskud på 3.260' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 50.074' DKK (BJARKE INGELS GROUP A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 83' DKK (NØRKJÆR HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 386.879' DKK (BJARKE INGELS GROUP A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -22.634' DKK (UDVIKLING DANMARK A/S).
En af de forbindelser som går igen i Finn' netværk er Bjarke Bundgaard Ingels.