Uffe Christian Jacobsen
Erhvervsaktiv siden: | 25. aug. 1978 (46 år) |
Karrieren startede hos: | FORAS HOLDING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 444.151' DKK DIFKO TRADING ApS (Nu: FORAS HOLDING A/S) (2015) |
Største underskud: | -33.611' DKK CVI INTERNATIONAL A/S (Nu: Ennogie Solar Group A/S) (2014) |
Største egenkapital: | 899.039' DKK DIFKO TRADING ApS (Nu: FORAS HOLDING A/S) (2015) |
Største gæld: | 83.677' DKK DIFKO AF 22. AUGUST 1996 A/S (Nu: DIFKO A/S) (2016-17) |
Flest årsværk: | 32 årsværk hos DIFKO ADMINISTRATION A/S (2016-17) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af KODIF XLVII ApS (24 år 2 måneder) |
Seed: 594056058
Karrieren I Danmark startede for alvor for flere år siden ved FORAS HOLDING A/S (tidligere DIFKO TRADING ApS) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Uffe Christian Jacobsen i 16 år 7 måneder, før stoppet den 29. marts 1995.
Virksomhedens branche var dengang indenfor gennemløbsholdingselskaber. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2015 kunne vise et overskud på 444.151' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 20. september 2024.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
KOMPLEMENTARSELSKABET HØEGH GULDBERGS GADE 1. HORSENS ApS
Ejerandel: 15-19.99% -
BOLIG ØSTJYLLAND KOMPLEMENTAR ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
LULU ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
K/S HØEGH GULDBERGS GADE 1. HORSENS
Via KOMPLEMENTARSELSKABET HØEGH GULDBERGS GADE 1. HORSENS ApS -
K/S BOLIG ØSTJYLLAND
Via BOLIG ØSTJYLLAND KOMPLEMENTAR ApS
Direktørposter (1)
-
LULU ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.02.2007
Bestyrelsesposter (2)
-
K/S HØEGH GULDBERGS GADE 1. HORSENS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.04.2017 -
BALCHIK BEACH AND GOLF A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.04.2012
Ejendomme (1)
Tidslinje (108)
-
MELLEMLEDDET ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 16.04.2024
Registreringsdato: 16.04.2024 -
MELLEMLEDDET ApS
Fratrådt som direktørDato: 16.04.2024
Registreringsdato: 16.04.2024 -
K/S HØEGH GULDBERGS GADE 1. HORSENS (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 07.05.2021
Registreringsdato: 07.05.2021
Blå bog (fortsat)
Uffe har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig virksomhedsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 46 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
09.09.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
09.09.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Direktør og Ejer
05.02.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
07.02.2004 - 16.04.2024
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
27.03.2009 - 12.05.2016
Ejer
04.06.2016 - 06.05.2021
Bestyrelsesmedlem
05.04.2017 - Stadig aktiv
Ejer
07.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33%
Uffe Christian Jacobsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem ved K/S HØEGH GULDBERGS GADE 1. HORSENS der præsenterede et overskud på 8.078' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem ved BALCHIK BEACH AND GOLF A/S der præsenterede et underskud på 9.772' DKK.
Uffe har i alt siddet i bestyrelsen hos 42 forskellige selskaber (heraf 4 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 24 år 2 måneder fra 1983 til 2007 hos KODIF XLVII ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.262' DKK (GREEN WATER A/S (Nu: GREEN WATER SYSTEMS ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 8.381' DKK (DIFKO ADMINISTRATION A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 23.557' DKK (K/S BOLIG ØSTJYLLAND).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -877' DKK (TÅSTRUPGÅRDSVEJ 20 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Uffe' netværk er Claus Møller.