Torben Eschricht
Erhvervsaktiv siden: | 15. mar. 1988 (36 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Tej Leasing v/Torben E Jensen (Ejer) |
Største overskud: | 18.450' DKK K/S ÖREBRO & HANINGE, SVERIGE (2018) |
Største underskud: | -24.238' DKK K/S ÖREBRO & HANINGE, SVERIGE (2022) |
Største egenkapital: | 104.141' DKK K/S ÖREBRO & HANINGE, SVERIGE (2021) |
Største gæld: | 133.320' DKK K/S ÖREBRO & HANINGE, SVERIGE (2015) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos Payvend ApS (Nu: 01102022 APS) (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af Tej Leasing v/Torben E Jensen (36 år 6 måneder) |
Seed: 1362577050
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 1988 hos Tej Leasing v/Torben E Jensen (tidligere TEJ LEASING/TORBEN ESCHRICHT JENSEN) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Torben Eschricht og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Torben nu besiddet i 36 år 6 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n..
Direkte ejede Selskaber (4)
-
BAUNEHØJGAARD HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
ÖREBRO & HANINGE, 2000 ApS
Ejerandel: 20-24.99% -
EJENDOMSANPARTSSELSKABET KVÆGTORVET 8-12, NÆSTVED
Ejerandel: 10-14.99% -
Tej Leasing v/Torben E Jensen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
K/S ÖREBRO & HANINGE, SVERIGE
Via ÖREBRO & HANINGE, 2000 ApS -
EJENDOMSKOMMANDITSELSKABET KVÆGTORVET 8 - 12, NÆSTVED
Via EJENDOMSANPARTSSELSKABET KVÆGTORVET 8-12, NÆSTVED
Direktørposter (1)
-
BAUNEHØJGAARD HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.10.2010
Ejendomme (6)
Tidslinje (15)
-
PAYVEND A/S (Nu: Aktieselskab af 29.06.2016) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.06.2016
Registreringsdato: 30.06.2016 -
EJENDOMSINVESTERINGSSELSKABET NYNÄSHAMN A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.06.2016
Registreringsdato: 22.06.2016 -
PAYVEND F & P A/S (Nu: KAPSCH TELEMATIC SERVICES SOLUTIONS A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.12.2013
Registreringsdato: 13.12.2013
Blå bog (fortsat)
Torben har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 36 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
31.12.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% -
Ejer
01.07.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% -
Ejer
01.01.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
12.11.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
15.09.2001 - Stadig aktiv
Direktør
07.10.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor K/S ÖREBRO & HANINGE, SVERIGE fremviste et overskud på 18.450' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor K/S ÖREBRO & HANINGE, SVERIGE fremviste et underskud på 24.238' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 13.246' DKK (EJENDOMSKOMMANDITSELSKABET KVÆGTORVET 8 - 12, NÆSTVED).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1' DKK (ÖREBRO & HANINGE, 2000 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 75.679' DKK (K/S ÖREBRO & HANINGE, SVERIGE).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 134' DKK (ÖREBRO & HANINGE, 2000 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Torben' netværk er Jan Mølhave Pedersen.