Finn Jørn Overby Mikkelsen
Karrieren startede hos: | RH HOLDING. HADERSLEV A/S (Direktør) |
Største overskud: | 44.471' DKK AHTS ApS (Nu: SK20 ApS) (2018) |
Største underskud: | -18.670' DKK A/S LÆSØ FISKEINDUSTRI (2020) |
Største egenkapital: | 73.032' DKK A/S LÆSØ FISKEINDUSTRI (2018) |
Største gæld: | 150.012' DKK AHTS ApS (Nu: SK20 ApS) (2014) |
Flest årsværk: | 175 årsværk hos RUTEBILSELSKABET HADERSLEV A/S (2016) |
Seed: 2023658546
Erhvervskarrieren startede for nu mange år siden hos RH HOLDING. HADERSLEV A/S (tidligere RUTEAUTOMOBIL-AKTIESELSKABET FOR HADERSLEV AMT OG BY) i rollen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør bestred Finn Jørn Overby Mikkelsen i 57 år 4 måneder, før stoppet d. 12. august 1994.
Dengang var virksomhedens branche indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2016 som viste et underskud på 79' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 26. september 2018.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
FM-CONSULT V/FINN J O MIKKELSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Læsø Golf Resort Holding ApS
Ejerandel: 20-24.99%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Læsø Golf Resort ApS
Via Læsø Golf Resort Holding ApS -
Udsigten Læsø ApS
Via Læsø Golf Resort ApS
Direktørposter (3)
-
Læsø Golf Resort ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.01.2023 -
Læsø Golf Resort Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.01.2023 -
Udsigten Læsø ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.02.2022
Bestyrelsesposter (5)
-
LÆSØ FISKEINDUSTRI HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.06.2020 -
LÆSØ FISKEINDUSTRI'S FOND
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.06.2020 -
A/S LÆSØ FISKEINDUSTRI
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.06.2020 -
FLEXBELT A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 02.05.2011 -
LÆSØ NATURA-2000 LODSEJERFORENING F.M.B.A.
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.02.2021
Ejendomme (3)
Tidslinje (81)
-
FM-Solutions ApS (Nu: Tuborgh ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 15.09.2023
Registreringsdato: 15.09.2023 -
FM-Solutions ApS (Nu: Tuborgh ApS)
Fratrådt som direktørDato: 15.09.2023
Registreringsdato: 15.09.2023 -
Læsø Golf Resort Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 02.01.2023
Registreringsdato: 02.01.2023
Blå bog (fortsat)
Finn har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig erhvervsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 87 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Ejer
21.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via Læsø Golf Resort ApS -
Bestyrelsesmedlem
17.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
13.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
13.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
13.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor Læsø Golf Resort Holding ApS kunne fremvise et underskud på 567' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 4.326' DKK (FLEXBELT A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.349' DKK (A/S LÆSØ FISKEINDUSTRI).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 48.260' DKK (A/S LÆSØ FISKEINDUSTRI).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.213' DKK (POOJ NR. 89 ApS (Nu: R H LEASING IV ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Finn' netværk er Kjeld Madsen.