Peer Arvid Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 1992 (32 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Estate Mæglerne I/S (Ejer) |
Største overskud: | 43.903' DKK FAMILIEFONDEN AF DEN 1. OKTOBER 1975 (2021) |
Største underskud: | -86.597' DKK FAMILIEFONDEN AF DEN 1. OKTOBER 1975 (2022) |
Største egenkapital: | 446.383' DKK FAMILIEFONDEN AF DEN 1. OKTOBER 1975 (2021) |
Største gæld: | 38.773' DKK K/S KIDDERMINSTER (2014) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos AUTOHUSET EGELUND P/S (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af Estate Mæglerne I/S (16 år 9 måneder) |
Seed: 713460506
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 1992 ved Estate Mæglerne I/S (tidligere Scheel & Orloff I/S v/P A Jensen og M L Hansen) som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Morten Lind Hansen at Peer Arvid Jensen stiftede Estate Mæglerne I/S den dag i september 1992. Rollen som Ejer og Stifter havde Peer i 16 år 9 måneder, før fratrædelsen den 19. juni 2009.
Virksomheden opererede indenfor branchen ejendomsmæglere mv.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2009 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 19. juni 2009.
Direktørposter (1)
-
M2 CONSULT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.12.2009
Bestyrelsesposter (3)
-
PRODOR A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.02.2012 -
K/S KIDDERMINSTER
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.03.2019 -
FAMILIEFONDEN AF DEN 1. OKTOBER 1975
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.07.2024
Tidslinje (44)
-
FAMILIEFONDEN AF DEN 1. OKTOBER 1975
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 03.07.2024
Registreringsdato: 03.07.2024 -
AUTOHUSET EGELUND P/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.06.2021
Registreringsdato: 24.06.2021 -
K/S KIDDERMINSTER
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 13.03.2019
Registreringsdato: 13.03.2019
Blå bog (fortsat)
Peer har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig virksomhedsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 32 år 1 måned.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
03.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.02.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
22.12.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.12.2010 - 24.06.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
16.05.2018 - 21.01.2019
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor M2 CONSULT ApS fremviste et overskud på 2.120' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor M2 CONSULT ApS fremviste et underskud på 682' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023-24 var et overskud på 2.816' DKK (PRODOR A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 20.428' DKK (FAMILIEFONDEN AF DEN 1. OKTOBER 1975).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 348.226' DKK (FAMILIEFONDEN AF DEN 1. OKTOBER 1975).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 118' DKK (M2 CONSULT ApS).
En af de forbindelser som går igen i Peer' netværk er Majken Lin Jensen.