Jan Lundorff Rasmussen
Karrieren startede hos: | JLR HOLDING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 49.421' DKK BJØRN CHRISTIE HOLDING A/S (2017) |
Største underskud: | -3.481' DKK GURLI OG PAUL MADSENS FOND (2022) |
Største egenkapital: | 66.033' DKK BJØRN CHRISTIE HOLDING A/S (2017) |
Største gæld: | 105.334' DKK METHO A/S (Nu: OBH NORDICA DENMARK A/S) (2016) |
Seed: 902479878
Det begyndte for alvor for nu flere år siden ved JLR HOLDING A/S (tidligere LUNDORFF RASMUSSEN A/S) som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Jan Lundorff Rasmussen i 32 år 11 måneder, før fratrædelsen den 15. januar 1993.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1995 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 27. december 1995.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LUNDORFF RASMUSSEN HOLDING A/S UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
LUNDORFF & CHRISTIE ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via LUNDORFF RASMUSSEN HOLDING A/S
Bestyrelsesposter (1)
-
LUNDORFF RASMUSSEN HOLDING A/S UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 01.06.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (178)
-
BJØRN CHRISTIE HOLDING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.08.2024
Registreringsdato: 26.08.2024 -
LUNDORFF RASMUSSEN HOLDING ApS (Nu: LUNDORFF RASMUSSEN HOLDING A/S)
Fratrådt som direktørDato: 01.06.2024
Registreringsdato: 01.06.2024 -
LUNDORFF RASMUSSEN HOLDING ApS (Nu: LUNDORFF RASMUSSEN HOLDING A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.06.2024
Registreringsdato: 01.06.2024
Blå bog (fortsat)
Jan har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig virksomhedsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 64 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
08.05.2006 - 26.08.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
17.11.2009 - 01.06.2024
Bestyrelsesmedlem
21.12.2010 - 01.06.2024
Ejer
11.08.2014 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
01.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
13.06.2005 - 18.07.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
10.06.2006 - 02.04.2020
Reel ejer
10.06.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
30.12.2006 - 02.02.2017
Ejerandel: 10-14.99%
Jan Lundorff Rasmussen ejer desuden også holdingselskabet LUNDORFF & CHRISTIE ApS (ejer lige nu 50%). Gennem holdingselskabet LUNDORFF & CHRISTIE ApS ejes der også andele i og .
Udforsk også koncerndiagram for Jan Lundorff Rasmussen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Jan Lundorff Rasmussen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem ved BJØRN CHRISTIE HOLDING A/S der præsenterede et overskud på 49.421' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved BJØRN CHRISTIE HOLDING A/S der præsenterede et underskud på 1.413' DKK.
Jan har i alt siddet i bestyrelsen hos 56 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 32 år 11 måneder fra 1960 til 1993 hos JLR HOLDING A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 29.163' DKK (ASX 14318 A/S (Nu: GL VVS A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 13' DKK (LUNDORFF & CHRISTIE ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 56.194' DKK (BJØRN CHRISTIE HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 70' DKK (UDVIKLINGSSELSKABET AKTIVKAPITAL A/S (Nu: REVISIONSFIRMAET NIELS OLE ELLEGAARD ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Jan' netværk er Bjørn Christie.