Ib Skovgaard Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 1978 (46 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | IB SKOVGÅRD LARSEN (Ejer) |
Største overskud: | 137' DKK HASMARK/EGENSE ENERGINET A.M.B.A. (2015) |
Største underskud: | -201' DKK Hasmark Sommerby ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 5.196' DKK HASMARK/EGENSE ENERGINET A.M.B.A. (2015) |
Største gæld: | 4.083' DKK HASMARK/EGENSE ENERGINET A.M.B.A. (2015) |
Længste aktivitet: | Ejer af IB SKOVGÅRD LARSEN (26 år 9 måneder) |
Seed: 245462577
Karrieren som leder startede for flere år siden ved IB SKOVGÅRD LARSEN i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Ib Skovgaard Larsen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Ib i 26 år 9 måneder, før stoppet den 30. juni 2005.
Virksomheden opererede indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2005 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 30. juni 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Skovgaard Larsen Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Hasmark Sommerby ApS
Via Skovgaard Larsen Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Hasmark Sommerby ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.01.2021 -
Skovgaard Larsen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.01.2021
Ejendomme (2)
Tidslinje (7)
-
Hasmark Sommerby ApS
Tilknyttet som direktørDato: 15.01.2021
Registreringsdato: 15.01.2021 -
Skovgaard Larsen Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 14.01.2021
Registreringsdato: 14.01.2021 -
Skovgaard Larsen Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 14.01.2021
Registreringsdato: 14.01.2021
Blå bog (fortsat)
Ib har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 45 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
15.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
14.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
25.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2000 - 31.08.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.09.1978 - 30.06.2005
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ib Skovgaard Larsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Skovgaard Larsen Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 1.110' DKK. Gennem holdingselskabet Skovgaard Larsen Holding ApS har Ib derfor også andele i Hasmark Sommerby ApS (50-66.65%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Ib Skovgaard Larsen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor Hasmark Sommerby ApS kunne fremvise et underskud på 201' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Ib' netværk er Dorte Schmidt.