Britta Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1994 (30 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Nordenbro Vindkraft v/ Britta Andersen (Ejer) |
Største overskud: | 21.076' DKK FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING (2023) |
Største underskud: | -36.901' DKK FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING (2022) |
Største egenkapital: | 357.878' DKK FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING (2021) |
Største gæld: | 37.532' DKK Ø/strøm A/S (2022) |
Flest årsværk: | 19 årsværk hos FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af Nordenbro Vindkraft v/ Britta Andersen (27 år 8 måneder) |
Seed: 1543135959
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 1994 ved Nordenbro Vindkraft v/ Britta Andersen med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Britta Andersen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Britta i 27 år 8 måneder, før stoppet den 20. september 2021.
Virksomheden opererede indenfor produktion af elektricitet. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2021 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 20. september 2021.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Langeland Møllelaug I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Humble Invest ApS
Ejerandel: 100% -
Grimshave Møllelaug I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Direktørposter (1)
-
Humble Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.02.2004
Repræsentant (2)
-
Turist- og Erhvervsforeningen Langeland
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 14.03.2024 -
tryggelev og omegns beboerforening
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 12.01.2023
Bestyrelsesposter (2)
-
VEKSEL A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 20.12.2023 -
FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.03.2021
Ejendomme (2)
Tidslinje (24)
-
Turist- og Erhvervsforeningen Langeland
Tilknyttet som repræsentantDato: 14.03.2024
Registreringsdato: 14.03.2024 -
LEF VIND 1 ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.12.2023
Registreringsdato: 20.12.2023 -
Ø/strøm A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.12.2023
Registreringsdato: 20.12.2023
Blå bog (fortsat)
Britta har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig virksomhedsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 30 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
15.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Repræsentant
14.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
12.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
30.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor HUMBLE BAGERI ApS (Nu: Humble Invest ApS) kunne offentliggøre et overskud på 702' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor HUMBLE BAGERI ApS (Nu: Humble Invest ApS) kunne offentliggøre et underskud på 83' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 21.076' DKK (FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 133' DKK (Ø/strøm A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 341.045' DKK (FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 391' DKK (LEF VIND 1 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Britta' netværk er Lars Birk Rasmussen.