Troels Peter Troelsen
Karrieren startede hos: | BIOPORTO A/S (Direktør) |
Største overskud: | 93.540' DKK INTERVARE.DK ApS (Nu: INTERVARE A/S) (2021-22) |
Største underskud: | -81.547' DKK RIMAS HOLDING A/S (Nu: BIOPORTO A/S) (2022) |
Største egenkapital: | 868.259' DKK INTERVARE.DK ApS (Nu: INTERVARE A/S) (2022-23) |
Største gæld: | 432.902' DKK INTERVARE.DK ApS (Nu: INTERVARE A/S) (2020-21) |
Flest årsværk: | 1.132 årsværk hos INTERVARE.DK ApS (Nu: INTERVARE A/S) (2020-21) |
Seed: 1954239992
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor for mange år siden hos BIOPORTO A/S (tidligere RIMAS HOLDING A/S) som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør havde Troels Peter Troelsen i 73 år 11 måneder, inden stoppet den 21. november 1991.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen forskning og eksperimentel udvikling indenfor bioteknologi. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et underskud på 61.207' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
TT 1919 ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Indirekte ejede Selskaber (8)
-
CIRBIT ApS
Via TT 1919 ApS -
REPOCEUTICALS A/S
Via TT 1919 ApS -
AKI Therapeutics A/S
Via TT 1919 ApS -
Oak 17 ApS
Via TT 1919 ApS -
DAHLSBO ApS
Via Oak 17 ApS -
Nordic Pharma Lab ApS
Via TT 1919 ApS -
Nordic Science Group ApS
Via TT 1919 ApS -
TT 1919 trading ApS
Via TT 1919 ApS
Direktørposter (4)
-
TT 1919 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.08.1999 -
IGLO 1218 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.09.2009 -
Oak 17 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.11.2017 -
TT 1919 trading ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.2022
Bestyrelsesposter (14)
-
TT 1919 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.01.2021 -
LEKSA ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.12.2023 -
CHR. PANBO A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.09.1993 -
ROPENHAGEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.01.2007 -
Marcipanfabrikken ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.12.2023 -
IGLO 1218 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.06.2020 -
ABACUS MEDICINE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.08.2020 -
REPONEX PHARMACEUTICALS A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 22.06.2021 -
Vokan ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.12.2023 -
HOUSETEST ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 29.10.2021 -
CIRBIT ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.08.2018 -
REPOCEUTICALS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.06.2019 -
AKI Therapeutics A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 22.06.2021 -
Ropca ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.10.2023
Tidslinje (262)
-
PANBO HUSE A/S (Nu: PH Selskabet af 290824 A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.08.2024
Registreringsdato: 30.08.2024 -
PANBO A/S (Nu: P Selskabet af 290824 A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.08.2024
Registreringsdato: 30.08.2024 -
PANBO HUSE A/S (Nu: PH Selskabet af 290824 A/S) (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.04.2024
Registreringsdato: 24.04.2024
Blå bog (fortsat)
Troels har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig virksomhedsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 106 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
24.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
24.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
13.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
11.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
13.04.2022 - Stadig aktiv
Direktør
01.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 49,56%
Troels Peter Troelsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem hos ABACUS MEDICINE A/S der præsenterede et overskud på 36.967' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem hos REPONEX PHARMACEUTICALS A/S der præsenterede et underskud på 12.855' DKK.
Troels har i alt siddet i bestyrelsen hos 89 forskellige selskaber (heraf 34 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 14 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 77 år fra 1917 til 1994 hos BIOPORTO A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 14.514' DKK (ROPENHAGEN A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 61.207' DKK (RIMAS HOLDING A/S (Nu: BIOPORTO A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 868.259' DKK (INTERVARE.DK ApS (Nu: INTERVARE A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -1.625' DKK (PANBO A/S (Nu: P Selskabet af 290824 A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Troels' netværk er Ida Guldbæk Louw.