Jan Kristian Østergaard
Erhvervsaktiv siden: | 21. dec. 1982 (41 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | THY INVEST ApS (Revisor) |
Største overskud: | 12.029' DKK BRANDT OG SIGSTEN PEDERSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (Nu: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB) (2022) |
Største underskud: | -3.467' DKK DANTRYK EJENDOMME A/S (2019-20) |
Største egenkapital: | 27.749' DKK DANTRYK EJENDOMME A/S (2014-15) |
Største gæld: | 103.190' DKK BRANDT OG SIGSTEN PEDERSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (Nu: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB) (2015) |
Flest årsværk: | 191 årsværk hos BRANDT OG SIGSTEN PEDERSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (Nu: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af REVISIONSFIRMAET BRANDT & SIGSTEN PEDERSEN (20 år 10 måneder) |
Seed: 762276768
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 1982 i THY INVEST ApS som Revisor. Denne rolle havde Jan Kristian Østergaard i 8 år, inden stoppet d. 21. december 1990.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1990 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 21. december 1990.
Direkte ejede Selskaber (4)
-
Lodahls Plantage v/Jan K.Østergaard
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Ballerum Plantage I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
JKØ Investeringsanpartsselskab af 2016
Ejerandel: 100% -
Skradekær I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Direktørposter (1)
-
JKØ Investeringsanpartsselskab af 2016
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.09.2006
Repræsentant (2)
-
DCH Sydthy
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 17.05.2022 -
Thisted Frivillige Bloddonorer
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 07.03.2023
Bestyrelsesposter (2)
-
P.A. HOLDING HURUP A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.08.2018 -
Dantryk A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.11.2020
Ejendomme (2)
Tidslinje (39)
-
JOHS. JENSEN HOLDING ApS, JEGINDØ
Removed as auditorDato: 30.05.2024
Registreringsdato: 30.05.2024 -
Thisted Frivillige Bloddonorer
Tilknyttet som repræsentantDato: 07.03.2023
Registreringsdato: 07.03.2023 -
DCH Sydthy
Tilknyttet som repræsentantDato: 17.05.2022
Registreringsdato: 17.05.2022
Blå bog (fortsat)
Jan har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 41 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
07.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
17.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
31.08.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.04.2011 - Stadig aktiv
Reel ejer
20.07.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 14,28%
Jan Kristian Østergaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem i BRANDT OG SIGSTEN PEDERSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (Nu: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB) der præsenterede et overskud på 7.702' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019-20 som bestyrelsesmedlem i DANTRYK EJENDOMME A/S der præsenterede et underskud på 3.467' DKK.
Jan har i alt siddet i bestyrelsen hos 8 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 16 år 9 måneder fra 2000 til 2017 hos RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 9.107' DKK (BRANDT OG SIGSTEN PEDERSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (Nu: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 14.122' DKK (BRANDT OG SIGSTEN PEDERSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (Nu: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 5.051' DKK (JKØ STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (Nu: JKØ Investeringsanpartsselskab af 2016)).
En af de forbindelser som går igen i Jan' netværk er Peter Hilmer Andersen.