Alice Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 1993 (31 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | ÅLEMOSEGÅRD V/PETER SCHEUER JENSEN & ALICE RASMUSSEN (Ejer) |
Største overskud: | 64.352' DKK K/S TRAVEMÜNDE, TYSKLAND (2022) |
Største underskud: | -6.925' DKK K/S TRAVEMÜNDE, TYSKLAND (2020) |
Største egenkapital: | 319.370' DKK K/S TRAVEMÜNDE, TYSKLAND (2023) |
Største gæld: | 76.949' DKK K/S TRAVEMÜNDE, TYSKLAND (2018) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos PARS A/S (2016) |
Længste aktivitet: | Ejer af ÅLEMOSEGÅRD V/PETER SCHEUER JENSEN & ALICE RASMUSSEN (29 år 6 måneder) |
Seed: 359288977
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 1993 ved ÅLEMOSEGÅRD V/PETER SCHEUER JENSEN & ALICE RASMUSSEN i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Peter Scheuer Jensen at Alice Rasmussen stiftede ÅLEMOSEGÅRD V/PETER SCHEUER JENSEN & ALICE RASMUSSEN den dag i juni 1993. Rollen som Ejer og Stifter havde Alice i 29 år 6 måneder, før fratrædelsen den 31. december 2022.
Virksomheden opererede indenfor branchen dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2022 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. december 2022.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
ApS KOMPLEMENTARSELSKABET TRAVEMÜNDE, TYSKLAND
Ejerandel: 5-9.99% -
PARS A/S
Ejerandel: 25-33.33%
Indirekte ejede Selskaber (11)
-
K/S TRAVEMÜNDE, TYSKLAND
Via ApS KOMPLEMENTARSELSKABET TRAVEMÜNDE, TYSKLAND -
CPHI-Holding A/S
Via PARS A/S -
BBHS A/S
Via CPHI-Holding A/S -
Exruptive A/S
Via CPHI-Holding A/S -
IntelligentTrackSystems A/S
Via CPHI-Holding A/S -
Custimy ApS UNDER KONKURS
Via PARS A/S -
Make Influence ApS UNDER KONKURS
Via Custimy ApS -
2Ø DRIFT ApS
Via PARS A/S -
2Ø - HK01 ApS
Via 2Ø DRIFT ApS -
2Ø RE02 ApS
Via 2Ø DRIFT ApS -
2Ø VY03 ApS
Via 2Ø DRIFT ApS
Direktørposter (1)
-
PARS A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.12.2005
Bestyrelsesposter (1)
-
PARS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.12.2005
Ejendomme (2)
Tidslinje (9)
-
ÅLEMOSEGÅRD V/PETER SCHEUER JENSEN & ALICE RASMUSSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2022
Registreringsdato: 31.12.2022 -
Psykiatrilægen Alice Rasmussen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2014
Registreringsdato: 31.12.2014 -
K/S TRAVEMÜNDE, TYSKLAND (5-9.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 14.01.2009
Registreringsdato: 14.01.2009
Blå bog (fortsat)
Alice har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 31 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
14.01.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Ejer
29.12.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Stifter, Bestyrelsesmedlem og Direktør
05.12.2005 - Stadig aktiv
Ejer
02.02.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25,1% -
Stifter og Ejer
01.06.1993 - 31.12.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
18.06.2016 - 09.05.2022
Ejerandel: 25,5%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor K/S TRAVEMÜNDE, TYSKLAND landede et overskud på 64.352' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor K/S TRAVEMÜNDE, TYSKLAND landede et underskud på 6.925' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 18.137' DKK (K/S TRAVEMÜNDE, TYSKLAND).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 319.370' DKK (K/S TRAVEMÜNDE, TYSKLAND).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 49' DKK (ApS KOMPLEMENTARSELSKABET TRAVEMÜNDE, TYSKLAND).
En af de forbindelser som går igen i Alice' netværk er Peter Scheuer Jensen.