Morten Kristensen
Erhvervsaktiv siden: | 7. dec. 1998 (25 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | MK PRODUCTION V/MORTEN KRISTENSEN (Ejer) |
Største overskud: | 1.313' DKK MK Production, Maskinfabrik A/S (2021) |
Største underskud: | -695' DKK MK Production, Maskinfabrik A/S (2015) |
Største egenkapital: | 10.712' DKK MK Production, Maskinfabrik A/S (2023) |
Største gæld: | 15.547' DKK MK Production, Maskinfabrik A/S (2023) |
Flest årsværk: | 15 årsværk hos MK Production, Maskinfabrik A/S (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af MK PRODUCTION V/MORTEN KRISTENSEN (16 år) |
Seed: 873334116
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 1998 ved MK PRODUCTION V/MORTEN KRISTENSEN med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Morten Kristensen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Morten i 16 år, før stoppet den 31. december 2014.
Virksomheden opererede indenfor fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. december 2014.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Ejendom Skovly 15 I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Hegnsgaard Holding ApS, Vorbasse
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
MK Production, Maskinfabrik A/S
Via Hegnsgaard Holding ApS, Vorbasse
Direktørposter (2)
-
MK Production, Maskinfabrik A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.06.2015 -
Hegnsgaard Holding ApS, Vorbasse
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.06.2016
Bestyrelsesposter (1)
-
MK Production, Maskinfabrik A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.06.2015
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
Hegnsgaard Holding ApS, Vorbasse (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 28.06.2016
Registreringsdato: 28.06.2016 -
Hegnsgaard Holding ApS, Vorbasse
Tilknyttet som direktørDato: 28.06.2016
Registreringsdato: 28.06.2016 -
Hegnsgaard Holding ApS, Vorbasse (100%)
Er ikke længere ejerDato: 27.06.2016
Registreringsdato: 27.06.2016
Blå bog (fortsat)
Morten har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 25 år 9 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.10.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.01.2016 - 27.06.2016
Ejer og Direktør
28.06.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
30.06.2015 - 27.06.2016
Direktør og Bestyrelsesmedlem
30.06.2015 - Stadig aktiv
Reel ejer
28.06.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
07.12.1998 - 31.12.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Morten Kristensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Hegnsgaard Holding ApS, Vorbasse (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 10.197' DKK. Igennem holdingselskabet Hegnsgaard Holding ApS, Vorbasse har Morten derfor også ejerandele i MK Production, Maskinfabrik A/S (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Morten Kristensen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor MK Production, Maskinfabrik A/S kunne offentliggøre et overskud på 1.313' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2015 hvor MK Production, Maskinfabrik A/S kunne offentliggøre et underskud på 695' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 877' DKK (MK Production, Maskinfabrik A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 10.712' DKK (MK Production, Maskinfabrik A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 10.197' DKK (Hegnsgaard Holding ApS, Vorbasse).
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Charlotte Fyhn Milland.