Kasper Ullits Houlbjerg
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1994 (30 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | INFOWORKERS V/KASPER HOULBJERG HANSEN (Ejer) |
Største overskud: | 37.158' DKK EZENTIA ApS UNDER STIFTELSE (Nu: EZENTIA ApS) (2022) |
Største underskud: | -27.776' DKK NESTOR SERVICES ApS (Nu: Sign In Workspace ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 25.530' DKK SIMA VAULT ApS (2023) |
Største gæld: | 47.877' DKK NESTOR SERVICES ApS (Nu: Sign In Workspace ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 38 årsværk hos NESTOR SERVICES ApS (Nu: Sign In Workspace ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af EZENTIA ApS (22 år 8 måneder) |
Seed: 1794990798
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 1994 i INFOWORKERS V/KASPER HOULBJERG HANSEN i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Kasper Ullits Houlbjerg der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Kasper i 7 år 4 måneder, inden stoppet d. 27. maj 2001.
Virksomheden arbejdede indenfor konsulentvirksomhed vedr. hardware. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2001 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 27. maj 2001.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SIMA VAULT ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
EZENTIA ApS
Via SIMA VAULT ApS
Direktørposter (2)
-
SIMA VAULT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.01.2012 -
EZENTIA ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.12.2004
Ejendomme (1)
Tidslinje (19)
-
PRONESTOR ApS (Nu: Sign In Workspace ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.09.2022
Registreringsdato: 30.09.2022 -
Sleeklens e-commerce ApS (20-24.99%)
Er ikke længere ejerDato: 18.09.2019
Registreringsdato: 18.09.2019 -
Sleeklens e-commerce ApS (20-24.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 17.09.2019
Registreringsdato: 17.09.2019
Blå bog (fortsat)
Kasper har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 30 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
20.01.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
08.08.2002 - 27.04.2016
Reel ejer
08.08.2002 - 03.12.2020
Direktør
01.05.2012 - 15.12.2017
Bestyrelsesmedlem
29.11.2016 - 30.09.2022
Reel ejer
04.12.2020 - 15.06.2022
Reel ejer
16.06.2022 - 30.09.2022
Ejerandel: 27,7% -
Ejer
17.09.2019 - 18.09.2019
Ejerandel: 20-24.99% -
Reel ejer
01.01.2002 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
03.12.2004 - 31.12.2013
Direktør
03.12.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.09.2000 - 31.12.2002
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kasper Ullits Houlbjerg er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SIMA VAULT ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 25.530' DKK. Gennem sit holdingselskab SIMA VAULT ApS har Kasper dermed også andele i EZENTIA ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Kasper Ullits Houlbjerg, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor EZENTIA ApS UNDER STIFTELSE (Nu: EZENTIA ApS) landede et overskud på 37.158' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor NESTOR SERVICES ApS (Nu: Sign In Workspace ApS) landede et underskud på 3.605' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.425' DKK (SIMA VAULT ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 27.776' DKK (NESTOR SERVICES ApS (Nu: Sign In Workspace ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 25.530' DKK (SIMA VAULT ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -37.436' DKK (NESTOR SERVICES ApS (Nu: Sign In Workspace ApS)).