Victor Johan Vedel
Erhvervsaktiv siden: | 15. jan. 1992 (32 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | VEDKOM V/VICTOR JOHAN VEDEL (Stifter) |
Største overskud: | 491' DKK AquaGreen Holding ApS (Nu: AquaGreen ApS) (2016-17) |
Største underskud: | -23.091' DKK AquaGreen Holding ApS (Nu: AquaGreen ApS) (2022-23) |
Største egenkapital: | 17.495' DKK AquaGreen Holding ApS (Nu: AquaGreen ApS) (2021-22) |
Største gæld: | 58.263' DKK AquaGreen Holding ApS (Nu: AquaGreen ApS) (2022-23) |
Flest årsværk: | 29 årsværk hos AquaGreen Holding ApS (Nu: AquaGreen ApS) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af VEDKOM V/VICTOR JOHAN VEDEL (32 år 8 måneder) |
Seed: 547588133
Det hele begyndte for alvor dengang i 1992 i VEDKOM V/VICTOR JOHAN VEDEL som Stifter og Ejer. Virksomheden blev kun stiftet af Victor Johan Vedel og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Hvervet som Stifter og Ejer har Victor nu besiddet i 32 år 8 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor reklamebureauer.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
VEDKOM V/VICTOR JOHAN VEDEL
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Victor PG Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
AquaGreen License ApS
Via Victor PG Holding ApS -
Nordic Hydrogen ApS
Via Victor PG Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Victor PG Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.06.2015
Bestyrelsesposter (1)
-
FORLAGET RHODOS A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 17.08.2016
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
PYROGAS ApS (Nu: AquaGreen License ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.09.2016
Registreringsdato: 01.09.2016 -
FORLAGET RHODOS A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 17.08.2016
Registreringsdato: 17.08.2016 -
AquaGreen Holding ApS (Nu: AquaGreen ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.05.2016
Registreringsdato: 31.05.2016
Blå bog (fortsat)
Victor har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 32 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
30.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
11.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
17.08.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
15.06.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
15.01.1992 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Victor Johan Vedel er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Victor PG Holding ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på -53' DKK. Igennem sit holdingselskab Victor PG Holding ApS har Victor dermed også ejerandele i AquaGreen License ApS (10-14.99%) & Nordic Hydrogen ApS (10-14.99%).
Du kan se koncerndiagram for Victor Johan Vedel, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017-18 hvor Victor PG Holding ivs (Nu: Victor PG Holding ApS) fremviste et underskud på 24' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Victor' netværk er Ruben Lorenzo Blædel.