John Møller Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 20. feb. 1975 (49 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | ENTREPRENØRFIRMAET H.J. HUSE A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 46.866' DKK Jobu Metals ApS (2020-21) |
Største underskud: | -7.659' DKK Coh&Co Copenhagen A/S (2022-23) |
Største egenkapital: | 64.194' DKK CM JENSEN HOLDING ApS (2022-23) |
Største gæld: | 129.541' DKK Jobu Ejendomme ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 101 årsværk hos HLS FRAGT A/S (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af JOHN MØLLER JENSEN (40 år 8 måneder) |
Seed: 547178145
Karrieren som leder begyndte for mange år siden hos ENTREPRENØRFIRMAET H.J. HUSE A/S (tidligere ENTREPRENØRFIRMAET H. - J. - HUSE, SLAGELSE ApS) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde John Møller Jensen i 24 år 8 måneder, inden stoppet den 27. oktober 1999.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1999 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 27. oktober 1999.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
CM JENSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 66.66-89.99% -
JOHN MØLLER JENSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (11)
-
ENTREPRENØRFIRMAET JOHN M. JENSEN ApS
Via CM JENSEN HOLDING ApS -
ENTREPRENØRFIRMAET H. J. HUSE A/S
Via CM JENSEN HOLDING ApS -
SKOVBRYNET EJENDOMME ApS
Via CM JENSEN HOLDING ApS -
ROSENKILDE EJENDOMME ApS
Via CM JENSEN HOLDING ApS -
Jobu Metals ApS
Via CM JENSEN HOLDING ApS -
Coh&Co Copenhagen A/S UNDER KONKURS
Via Jobu Metals ApS -
ScanGas ApS
Via Jobu Metals ApS -
KC Finans ApS
Via Jobu Metals ApS -
Jobu Ejendomme ApS
Via CM JENSEN HOLDING ApS -
Citylawn A/S
Via CM JENSEN HOLDING ApS -
Brink Møller Ejendomme ApS
Via CM JENSEN HOLDING ApS
Direktørposter (9)
-
CM JENSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.01.2005 -
ENTREPRENØRFIRMAET JOHN M. JENSEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.12.2004 -
ENTREPRENØRFIRMAET H. J. HUSE A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.08.2008 -
SKOVBRYNET EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.01.2010 -
ROSENKILDE EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.11.2010 -
Jobu Metals ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.04.2015 -
Jobu Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.03.2019 -
Brink Møller Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.06.2021 -
KC Finans ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.01.2023
Bestyrelsesposter (2)
-
ENTREPRENØRFIRMAET H. J. HUSE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.10.2010 -
Citylawn A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.07.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (33)
-
Coh&Co Copenhagen A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.05.2024
Registreringsdato: 16.05.2024 -
KC Finans ApS
Tilknyttet som direktørDato: 12.01.2023
Registreringsdato: 12.01.2023 -
Citylawn A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.07.2022
Registreringsdato: 20.07.2022
Blå bog (fortsat)
John har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig erhvervsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 49 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
12.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 45% -
Direktør og Reel ejer
07.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
26.03.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer og Direktør
21.04.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer og Direktør
08.11.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor Jobu Metals ApS landede et overskud på 46.866' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor Jobu Metals ApS landede et underskud på 2.140' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.451' DKK (KIRKE STILLINGE BRUGSFORENING).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 19.911' DKK (KIRKE STILLINGE BRUGSFORENING).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 601' DKK (VESTFRAGT A/S).
En af de forbindelser som går igen i John' netværk er Camilla Møller Jensen.