Ulrik Theophil Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 15. okt. 1990 (33 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Søllestedgaard Gods v/Ulrik Theophil Jørgensen (Stifter) |
Største overskud: | 10.859.320' DKK Andel A.M.B.A. (2020) |
Største underskud: | -8.255.000' DKK Andel A.M.B.A. (2021) |
Største egenkapital: | 43.332.488' DKK Andel A.M.B.A. (2020) |
Største gæld: | 10.954.424' DKK Andel A.M.B.A. (2016) |
Flest årsværk: | 888 årsværk hos Andel A.M.B.A. (2016) |
Længste aktivitet: | Ejer af Søllestedgaard Gods v/Ulrik Theophil Jørgensen (33 år 11 måneder) |
Seed: 234446455
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 1990 ved Søllestedgaard Gods v/Ulrik Theophil Jørgensen (tidligere STENLYKKEGÅRD V/ULRIK THEOPHIL JØRGENSEN) som Stifter og Ejer. Virksomheden blev stiftet af Ulrik Theophil Jørgensen og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Rollen som Stifter og Ejer har Ulrik nu besiddet i 33 år 11 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor dyrkning af grøntsager og meloner, rødder og rodknolde.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
AGRO GROUP ApS
Ejerandel: 100% -
Søllestedgaard Gods v/Ulrik Theophil Jørgensen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (13)
-
Familie Energi ApS
Via AGRO GROUP ApS -
Momentum Energy Søllested Vind K/S
Via Familie Energi ApS -
Momentum Energy Søllested Sol K/S
Via Familie Energi ApS -
Momentum Energy Søllested Sol og Vind Komplementar ApS
Via Familie Energi ApS -
LOLLAND EJENDOMME P/S
Via AGRO GROUP ApS -
SUKKER ApS
Via AGRO GROUP ApS -
Den Grønne Verden ApS UNDER KONKURS
Via AGRO GROUP ApS -
Siesta ApS
Via AGRO GROUP ApS -
BELLOTA ApS
Via Siesta ApS -
SAP9 GROUP A/S
Via AGRO GROUP ApS -
KOMPAS INVEST A/S
Via SAP9 GROUP A/S -
Nordic Knowledge Partners ApS
Via SAP9 GROUP A/S -
Anpartsselskabet af 12.01.2021 UNDER KONKURS
Via SAP9 GROUP A/S
Direktørposter (5)
-
SAP9 GROUP A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.05.2009 -
AGRO GROUP ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.09.2005 -
Familie Energi ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.07.2014 -
SUKKER ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.11.2010 -
Siesta ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.02.2023
Bestyrelsesposter (8)
-
SAP9 GROUP A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.04.2010 -
Andel A.M.B.A.
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.04.2024 -
KOMPAS INVEST A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 31.03.2021 -
LOLLAND EJENDOMME P/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 15.11.2007 -
BELLOTA ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.11.2023 -
Momentum Energy Søllested Vind K/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 22.06.2021 -
Momentum Energy Søllested Sol K/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 22.06.2021 -
Momentum Energy Søllested Sol og Vind Komplementar ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 06.10.2022
Ejendomme (9)
Tidslinje (71)
-
TIGOSTFONR ApS (5-9.99%)
Er ikke længere ejerDato: 05.09.2024
Registreringsdato: 05.09.2024 -
Andel A.M.B.A.
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.04.2024
Registreringsdato: 30.04.2024 -
Andel A.M.B.A. (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.04.2024
Registreringsdato: 29.04.2024
Blå bog (fortsat)
Ulrik har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig forretningsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 33 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
29.11.2023 - Stadig aktiv
Ejer
25.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via Siesta ApS -
Direktør og Reel ejer
25.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
06.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 42% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
31.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
14.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem
Ulrik Theophil Jørgensen er desuden ejer af i alt 3 holdingselskaber Familie Energi ApS (60%), Momentum Energy Søllested Sol og Vind Komplementar ApS (42%) og Siesta ApS (50%).
Du kan se koncerndiagram for Ulrik Theophil Jørgensen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor AIC A/S fremviste et overskud på 43.807' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor SAP9 GROUP ApS (Nu: SAP9 GROUP A/S) fremviste et underskud på 5.285' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 6.237' DKK (SAP9 GROUP ApS (Nu: SAP9 GROUP A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 5.307.000' DKK (Andel A.M.B.A.).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 30.147.000' DKK (Andel A.M.B.A.).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -186.256' DKK (UDVIKLINGSSELSKABET AF 2014 A/S (Nu: Exruptive A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Ulrik' netværk er Thor Nels Andersen.