Morten Kyndrup
Erhvervsaktiv siden: | 11. aug. 1986 (38 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | AARHUS UNIVERSITETSFORLAG (FOND) (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 534.470' DKK AARHUS UNIVERSITETS FORSKNINGSFOND (2021) |
Største underskud: | -295.332' DKK AARHUS UNIVERSITETS FORSKNINGSFOND (2022) |
Største egenkapital: | 5.482.582' DKK AARHUS UNIVERSITETS FORSKNINGSFOND (2021) |
Største gæld: | 420.130' DKK AARHUS UNIVERSITETS FORSKNINGSFOND (2020) |
Flest årsværk: | 33 årsværk hos AARHUS UNIVERSITETS FORSKNINGSFOND (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af ANDELSFORENINGEN MAISON NOVEZAN (32 år 7 måneder) |
Seed: 1670912055
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 1986 ved AARHUS UNIVERSITETSFORLAG (FOND) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Morten Kyndrup i 9 år 8 måneder, før stoppet den 25. april 1996.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor udgivelse af bøger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 13. juni 2014.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ANDELSFORENINGEN MAISON NOVEZAN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Repræsentant (1)
-
Andelsforeningen Sjællandsgade 67
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 11.06.2023
Tidslinje (10)
-
Andelsforeningen Sjællandsgade 67
Tilknyttet som repræsentantDato: 11.06.2023
Registreringsdato: 11.06.2023 -
AARHUS UNIVERSITETS FORSKNINGSFOND
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2014
Registreringsdato: 01.01.2014 -
AARHUS UNIVERSITETSFORLAG (FOND) (Personlig suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2013
Registreringsdato: 01.01.2013
Blå bog (fortsat)
Morten har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 38 år 1 måned.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
11.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.02.1992 - Stadig aktiv
Reel ejer
02.02.1992 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
12.01.2018 - 24.05.2023
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
25.10.2017 - 31.12.2022
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
20.11.2019 - 13.11.2020
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Morten har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 26 år 4 måneder fra 1986 til 2013 hos AARHUS UNIVERSITETSFORLAG (FOND).
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Karen Kyndrup.