Søren Vest
Erhvervsaktiv siden: | 15. jan. 1999 (25 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | PRO-SAFE V/SØREN WEST (Ejer) |
Største overskud: | 8.549' DKK Fre-Ka-Ka-Holding ApS (2020-21) |
Største underskud: | -1.605' DKK JohnogWoo ApS (2019-20) |
Største egenkapital: | 36.147' DKK Fre-Ka-Ka-Holding ApS (2020-21) |
Største gæld: | 12.300' DKK PRO-SAFE A/S (Nu: PRO-SAFE ApS.) (2020-21) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos JohnogWoo 2 ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af PRO-SAFE ApS. (23 år 11 måneder) |
Seed: 581661940
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 1999 hos PRO-SAFE V/SØREN WEST i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Søren Vest der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Søren i 11 år 11 måneder, inden stoppet den 31. december 2010.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2010 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. december 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Fre-Ka-Ka-Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (7)
-
PRO-SAFE HOLDING ApS
Via Fre-Ka-Ka-Holding ApS -
PRO-SAFE ApS.
Via PRO-SAFE HOLDING ApS -
Pro-Safe Aftersales ApS
Via PRO-SAFE HOLDING ApS -
Pro-Safe Marine ApS
Via PRO-SAFE HOLDING ApS -
SWØB Ejendomme ApS
Via Fre-Ka-Ka-Holding ApS -
JohnogWoo ApS
Via Fre-Ka-Ka-Holding ApS -
JohnogWoo 2 ApS
Via Fre-Ka-Ka-Holding ApS
Direktørposter (6)
-
PRO-SAFE ApS.
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.2023 -
Pro-Safe Marine ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.11.2023 -
Fre-Ka-Ka-Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.01.2019 -
PRO-SAFE HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.06.2005 -
SWØB Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.06.2019 -
Pro-Safe Aftersales ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.11.2023
Ejendomme (8)
Tidslinje (45)
-
PRO-SAFE HOLDING ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.04.2024
Registreringsdato: 12.04.2024 -
PRO-SAFE A/S (Nu: PRO-SAFE ApS.)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.04.2024
Registreringsdato: 12.04.2024 -
Pro-Safe Marine ApS
Tilknyttet som direktørDato: 03.11.2023
Registreringsdato: 03.11.2023
Blå bog (fortsat)
Søren har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig forretningsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 25 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
03.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 70% -
Direktør og Reel ejer
03.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 70% -
Reel ejer
09.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer
09.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Direktør og Ejer
21.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Søren Vest er desuden ejer af holdingselskabet PRO-SAFE HOLDING ApS (ejer pt. 75%). Gennem holdingselskabet PRO-SAFE HOLDING ApS ejes der også andele i PRO-SAFE ApS. (100%), Pro-Safe Aftersales ApS (100%) samt Pro-Safe Marine ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Søren Vest, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor Fre-Ka-Ka-Holding ApS landede et overskud på 8.549' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor Fre-Ka-Ka-Holding ApS landede et underskud på 857' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 638' DKK (JohnogWoo 2 ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 921' DKK (JohnogWoo ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 2.810' DKK (SWØB Ejendomme ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -2.789' DKK (JohnogWoo ApS).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Øivind Bach Pedersen.