John Bjerregaard Petersen
Karrieren startede hos: | DAMPSKIBS-AKTIESELSKABET 'PROGRESS' (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 21.299' DKK Randersvej 528 ApS (2022) |
Største underskud: | -99.163' DKK ROSE POULTRY A/S (Nu: ROSE Poultry A/S) (2017) |
Største egenkapital: | 192.130' DKK ROSE POULTRY A/S (Nu: ROSE Poultry A/S) (2018) |
Største gæld: | 550.127' DKK ROSE POULTRY A/S (Nu: ROSE Poultry A/S) (2016) |
Seed: 671342189
Karrieren som erhvervsleder startede for nu mange år siden hos DAMPSKIBS-AKTIESELSKABET 'PROGRESS' i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred John Bjerregaard Petersen i 89 år 2 måneder, før stoppet d. 3. december 1993.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor rederivirksomhed, fragtfart. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2005 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 25. maj 2005.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Udlejer John Bjerregaard Petersen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Ålykke Egebjerg Holding ApS
Ejerandel: 10-14.99%
Indirekte ejede Selskaber (19)
-
ÅLYKKE ApS
Via Ålykke Egebjerg Holding ApS -
VINDERUP POULTRY ApS
Via ÅLYKKE ApS -
Ålykke København ApS
Via ÅLYKKE ApS -
Kvistgård Husene ApS
Via Ålykke København ApS -
Ølsted Byhuse ApS
Via Ålykke København ApS -
D4 Group A/S
Via ÅLYKKE ApS -
D4 Invest ApS
Via D4 Group A/S -
Korsvejen Skanderborg ApS
Via D4 Group A/S -
Grundbanken ApS
Via D4 Group A/S -
D4 Byg ApS
Via D4 Group A/S -
Kornparken 6 ApS
Via D4 Group A/S -
Bertasminde Rækkehusudlejning ApS
Via D4 Group A/S -
Bertasminde Udlejning E6 ApS
Via D4 Group A/S -
Bertasminde Udlejning E5 ApS
Via D4 Group A/S -
CØMP Invest ApS
Via ÅLYKKE ApS -
Padel Herning ApS
Via CØMP Invest ApS -
Rørstensgården Sorø ApS
Via CØMP Invest ApS -
Rørstensgården Sorø II ApS
Via CØMP Invest ApS -
JOMO INVEST ApS
Via ÅLYKKE ApS
Direktørposter (3)
-
VINDERUP POULTRY ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.06.2014 -
ÅLYKKE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.11.2010 -
Ålykke Egebjerg Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.02.2016
Ejendomme (11)
Tidslinje (53)
-
Udlejer John Bjerregaard Petersen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2024
Registreringsdato: 01.01.2024 -
JOMO INVEST A/S (Nu: JOMO INVEST ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.08.2023
Registreringsdato: 23.08.2023 -
EGEBJERG KALKUNFARM ApS (Nu: Egebjerg Handel ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 09.12.2022
Registreringsdato: 09.12.2022
Blå bog (fortsat)
John har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig erhvervsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 119 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
12.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 6% -
Reel ejer
12.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 6% -
Ejer
01.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
08.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 7,5% -
Reel ejer
08.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 7,5%
John Bjerregaard Petersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Ålykke Egebjerg Holding ApS (ejer pt. 12%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 128.691' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskaberne VINDERUP POULTRY ApS (49,81%) samt ÅLYKKE ApS (15%), som ikke er personligt ejet.
Prøv også det interaktive koncerndiagram for John Bjerregaard Petersen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
John Bjerregaard Petersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015-16 som bestyrelsesmedlem hos JOMO INVEST A/S (Nu: JOMO INVEST ApS) der præsenterede et overskud på 5.291' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem hos JOMO INVEST A/S (Nu: JOMO INVEST ApS) der præsenterede et underskud på 3.015' DKK.
John har i alt siddet i bestyrelsen hos 20 forskellige selskaber (heraf 6 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 89 år 2 måneder fra 1904 til 1993 hos DAMPSKIBS-AKTIESELSKABET 'PROGRESS'.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 3.167' DKK (Rørstensgården Sorø II ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 83.831' DKK (ROSE POULTRY A/S (Nu: ROSE Poultry A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 135.080' DKK (ÅLYKKE ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.000' DKK (Kvistgård Husene ApS).
En af de forbindelser som går igen i John' netværk er Morten Vagn Petersen.