Asger Bank Møller Christensen
Karrieren startede hos: | A/S SYDJYDSK KORN- OG FODERSTOF-KOMPAGNI (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 25.875' DKK SCAN-HIDE A.M.B.A (Nu: SCAN-HIDE A/S) (2015-16) |
Største underskud: | -171.488' DKK RUS AGRO TEAM A/S (Nu: AgroSkandia Holding A/S) (2022) |
Største egenkapital: | 6.590.000' DKK ALM. BRAND AF 1792 FMBA (2023) |
Største gæld: | 257.558' DKK SCAN-HIDE A.M.B.A (Nu: SCAN-HIDE A/S) (2017-18) |
Flest årsværk: | 142 årsværk hos SCAN-HIDE A.M.B.A (Nu: SCAN-HIDE A/S) (2022-23) |
Seed: 1148646846
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for nu meget længe siden i A/S SYDJYDSK KORN- OG FODERSTOF-KOMPAGNI i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Asger Bank Møller Christensen i 52 år 9 måneder, før fratrædelsen d. 10. oktober 2000.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor engroshandel med korn, uforarbejdet tobak, såsæd og foderstoffer. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2011 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 23. november 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
GÅRDEJER ASGER BANK MØLLER CHRISTENSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (23)
-
ALM. BRAND A/S (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.04.2024
Registreringsdato: 18.04.2024 -
ALM. BRAND AF 1792 FMBA (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.03.2024
Registreringsdato: 22.03.2024 -
Nature Energy Trekanten A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.08.2019
Registreringsdato: 12.08.2019
Blå bog (fortsat)
Asger har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 76 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
28.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
06.05.1989 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
28.04.2010 - 18.04.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
24.03.2010 - 22.03.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
24.10.2016 - 31.03.2019
Bestyrelsesmedlem
01.04.2019 - 12.08.2019
Ejerandel: Intet ejerskab
Asger Bank Møller Christensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et negativt årsregnskab i 2013-14 som bestyrelsesmedlem i RUS AGRO TEAM A/S (Nu: AgroSkandia Holding A/S) der præsenterede et underskud på 21.089' DKK.
Asger har i alt siddet i bestyrelsen hos 11 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 52 år 9 måneder fra 1947 til 2000 hos A/S SYDJYDSK KORN- OG FODERSTOF-KOMPAGNI.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 14.448' DKK (SCAN-HIDE A.M.B.A (Nu: SCAN-HIDE A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 8.208' DKK (RUS AGRO TEAM A/S (Nu: AgroSkandia Holding A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.590.000' DKK (ALM. BRAND AF 1792 FMBA).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -163.421' DKK (RUS AGRO TEAM A/S (Nu: AgroSkandia Holding A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Asger' netværk er Boris Nørgaard Kjeldsen.