Niels Sørensen
Karrieren startede hos: | NIELS SØRENSEN (Ejer) |
Seed: 1907956897
Erhvervskarrieren begyndte for alvor for mange år siden hos NIELS SØRENSEN som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Niels Sørensen og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Niels nu besiddet i 50 år 2 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen dyrkning af grøntsager og meloner, rødder og rodknolde.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
NIELS SØRENSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Uhre Vindmøllelaug I/S V/Per Bjerke Hansen M.Fl.
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (4)
-
Uhre Vindmøllelaug I/S V/Per Bjerke Hansen M.Fl. (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.05.2000
Registreringsdato: 01.05.2000 -
ApS SPKR 4 NR. 2411 (Nu: TREHØJE ENTREPRENØRFORRETNING ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.02.1998
Registreringsdato: 27.02.1998 -
ApS SPKR 4 NR. 2411 (Nu: TREHØJE ENTREPRENØRFORRETNING ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.04.1989
Registreringsdato: 01.04.1989
Blå bog (fortsat)
Niels har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 50 år 2 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.05.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.07.1974 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
01.04.1989 - 27.02.1998
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Per Bjerke Hansen.