Torben Busk
Erhvervsaktiv siden: | 11. okt. 1976 (47 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | EV METALVÆRK A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 13.083' DKK EV-METALVÆRK A/S (Nu: EV METALVÆRK A/S) (2021-22) |
Største underskud: | -644' DKK FORUM HORSENS FONDEN (2020) |
Største egenkapital: | 21.808' DKK EV-METALVÆRK A/S (Nu: EV METALVÆRK A/S) (2022-23) |
Største gæld: | 14.736' DKK EV-METALVÆRK A/S (Nu: EV METALVÆRK A/S) (2013-14) |
Flest årsværk: | 41 årsværk hos EV-METALVÆRK A/S (Nu: EV METALVÆRK A/S) (2019-20) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af EV METALVÆRK A/S (17 år 1 måned) |
Seed: 219379566
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor for flere år siden ved EV METALVÆRK A/S (tidligere EV-METALVÆRK A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Torben Busk i 17 år 1 måned, før stoppet den 29. november 1993.
Nu arbejder virksomheden med fremstilling af kobber. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 8.585' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BUSK Virksomhedsudvikling
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Repræsentant (2)
-
Bedre Bymiljø i Horsens
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 12.08.2022 -
Grundejerforeningen Røde Mølle Banke
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 06.12.2022
Tidslinje (9)
-
Grundejerforeningen Røde Mølle Banke
Tilknyttet som repræsentantDato: 06.12.2022
Registreringsdato: 06.12.2022 -
Bedre Bymiljø i Horsens
Tilknyttet som repræsentantDato: 12.08.2022
Registreringsdato: 12.08.2022 -
FORUM HORSENS FONDEN
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.05.2017
Registreringsdato: 15.05.2017
Blå bog (fortsat)
Torben har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 37 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Repræsentant
06.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
12.08.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Reel ejer
29.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Torben Busk har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem ved FORUM HORSENS FONDEN der præsenterede et overskud på 836' DKK.
Torben har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 17 år 1 måned fra 1976 til 1993 hos EV METALVÆRK A/S.
En af de forbindelser som går igen i Torben' netværk er Hans Christian Fomsgaard Knudsen.