Mikael Ejner Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 1990 (34 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | DMR A/S (Direktør) |
Største overskud: | 31.381' DKK A/S PSE NR. 3926 (Nu: DMR A/S) (2020-21) |
Største underskud: | -2.397' DKK K/S OBTON SOLENERGI CRISTAL 4 (2015) |
Største egenkapital: | 66.601' DKK MEN HOLDING ApS (2022-23) |
Største gæld: | 67.607' DKK A/S PSE NR. 3926 (Nu: DMR A/S) (2022-23) |
Flest årsværk: | 205 årsværk hos A/S PSE NR. 3926 (Nu: DMR A/S) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af DMR A/S (34 år) |
Seed: 1933105661
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 1990 hos DMR A/S (tidligere A/S PSE NR. 3926) som Direktør, Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Titlen som Direktør havde Mikael Ejner Nielsen i 34 år, inden stoppet den 1. juli 2024.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne fremvise et overskud på 21.861' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
MEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
Obton Solenergi Cristal 4 Komplementaranpartsselskab
Ejerandel: 10-14.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
K/S OBTON SOLENERGI CRISTAL 4
Via Obton Solenergi Cristal 4 Komplementaranpartsselskab
Direktørposter (3)
-
MEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.09.1997 -
AMNI Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.06.2022 -
CHANI Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.06.2022
Ejendomme (4)
Tidslinje (21)
-
A/S PSE NR. 3926 (Nu: DMR A/S)
Fratrådt som direktørDato: 01.07.2024
Registreringsdato: 01.07.2024 -
A/S PSE NR. 3926 (Nu: DMR A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.07.2024
Registreringsdato: 01.07.2024 -
K/S OBTON SOLENERGI CRISTAL 4 (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 01.01.2024
Registreringsdato: 01.01.2024
Blå bog (fortsat)
Mikael har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 34 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
04.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
02.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
05.05.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Stifter, Ejer og Direktør
21.09.1997 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
01.06.1990 - 01.07.2024
Reel ejer
24.10.2007 - 01.07.2024
Ejerandel: 25%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor A/S PSE NR. 3926 (Nu: DMR A/S) fremviste et overskud på 31.381' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor K/S OBTON SOLENERGI CRISTAL 4 fremviste et underskud på 2.397' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 8.408' DKK (MEN HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 66.601' DKK (MEN HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 38' DKK (Obton Solenergi Cristal 4 Komplementaranpartsselskab).
En af de forbindelser som går igen i Mikael' netværk er Claus Jørgen Larsen.