Niels Kristian Thygesen
Karrieren startede hos: | ØSTEUROPÆISK HANDELSHUS A/S (Direktør) |
Største overskud: | 88.828' DKK EJENDOMSSELSKABET HAVNEGADE ApS (Nu: VISION Bispebjerg Kollegiet A/S) (2020) |
Største underskud: | -63.768' DKK KEOPS EJENDOMSOBLIGATIONER VII (STOCKHOLM) A/S (Nu: LANDIC PROPERTY BONDS VII (STOCKHOLM) A/S) (2019) |
Største egenkapital: | 298.990' DKK EJENDOMSSELSKABET HAVNEGADE ApS (Nu: VISION Bispebjerg Kollegiet A/S) (2021) |
Største gæld: | 1.081.280' DKK KEOPS EJENDOMSOBLIGATIONER VII (STOCKHOLM) A/S (Nu: LANDIC PROPERTY BONDS VII (STOCKHOLM) A/S) (2019) |
Flest årsværk: | 20 årsværk hos FUTURUM ApS (2023) |
Seed: 1480900868
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor for nu mange år siden hos ØSTEUROPÆISK HANDELSHUS A/S (tidligere EJENDOMSAKTIESELSKABET KRETAHUS III) med titlen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør bestred Niels Kristian Thygesen i 46 år 1 måned, før stoppet d. 12. november 1991.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2009 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 14. august 2009.
Direkte ejede Selskaber (4)
-
ANPARTSSELSKABET NT AF 19. NOVEMBER 1992
Ejerandel: 100% -
J.F. KENNEDYS PLADS 1, AALBORG, 2004 ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
I/S TÅRNFALKEVEJ
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Komplementarselskabet Frejasvej, Vildbjerg ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (8)
-
K/S J.F. KENNEDYS PLADS 1, AALBORG
Via J.F. KENNEDYS PLADS 1, AALBORG, 2004 ApS -
KOMPLEMENTARSELSKABET BANEGÅRDSPLADSEN 10, NÆSTVED ApS
Via I/S TÅRNFALKEVEJ -
K/S BANEGÅRDSPLADSEN 10, NÆSTVED
Via KOMPLEMENTARSELSKABET BANEGÅRDSPLADSEN 10, NÆSTVED ApS -
VBG 34 A/S
Via I/S TÅRNFALKEVEJ -
INV2022 ApS
Via I/S TÅRNFALKEVEJ -
Komplementaranpartsselskabet Margaardsvej
Via INV2022 ApS -
Ejendomsselskabet Margaardsvej P/S
Via Komplementaranpartsselskabet Margaardsvej -
K/S Frejasvej, Vildbjerg
Via Komplementarselskabet Frejasvej, Vildbjerg ApS
Direktørposter (6)
-
Komplementarselskabet Frejasvej, Vildbjerg ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.10.2019 -
Bahia Fenicia Denmark 2 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.01.2017 -
ANPARTSSELSKABET NT AF 19. NOVEMBER 1992
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.03.1981 -
Bahia Fenicia Denmark ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.12.2016 -
PENON INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.07.2017 -
THYGESEN GROUP ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.12.2015
Bestyrelsesposter (4)
-
Bahia Fenicia Denmark 2 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.07.2017 -
Bahia Fenicia Denmark ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.07.2017 -
K/S Frejasvej, Vildbjerg
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 21.10.2019 -
PENON INVEST ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.07.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (530)
-
GERTRAUDENSTRASSE / FISCHERINSEL 2006 ApS (15-19.99%)
Er ikke længere ejerDato: 20.12.2023
Registreringsdato: 20.12.2023 -
K/S 207 (Nu: K/S GERTRAUDENSTRASSE / FISCHERINSEL, BERLIN) (20-24.99%)
Er ikke længere ejerDato: 05.07.2023
Registreringsdato: 05.07.2023 -
K/S GERTRAUDENSTRASSE / FISCHERINSEL, BERLIN
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.07.2023
Registreringsdato: 05.07.2023
Blå bog (fortsat)
Niels har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig virksomhedsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 78 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
13.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Stifter og Ejer
09.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Direktør
23.01.2017 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
07.07.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
23.12.2016 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
07.07.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.12.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Niels Kristian Thygesen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Komplementarselskabet Frejasvej, Vildbjerg ApS (ejer pt. 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 32' DKK. Igennem holdingselskabet Komplementarselskabet Frejasvej, Vildbjerg ApS har Niels derfor også ejerandele i K/S Frejasvej, Vildbjerg (Fuldt ansvarlig deltager).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Niels Kristian Thygesen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2016 hvor K/S GERTRAUDENSTRASSE / FISCHERINSEL, BERLIN kunne offentliggøre et overskud på 45.164' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2017 hvor K/S HERNING, VIBORG kunne offentliggøre et underskud på 18.899' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 20.502' DKK (ARTHA DAGLIGVAREBUTIKKER A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 14.878' DKK (SOPHIENBERG EJENDOMSUDVIKLING A/S (Nu: SOPHIENBERG GRUPPEN A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 288.939' DKK (EJENDOMSSELSKABET HAVNEGADE ApS (Nu: VISION Bispebjerg Kollegiet A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -65.831' DKK (INVESTORPARTNER A/S FORVALTNINGSSELSKAB (Nu: Habro Invest a/s)).
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Kasper Damsgaard Thygesen.