Søren Agersbæk Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 1994 (30 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | SØREN VESTERGAARD JENSEN (Ejer) |
Største overskud: | 917.747' DKK NEAS HOLDING A/S (Nu: NE HOLDING A/S) (2016) |
Største underskud: | -3.320' DKK NEAS HOLDING A/S (Nu: NE HOLDING A/S) (2018) |
Største egenkapital: | 353.352' DKK Yggdrasil Commodities ApS (2022-23) |
Største gæld: | 394.427' DKK VINDENERGI DANMARK AMBA (2022) |
Flest årsværk: | 15 årsværk hos VINDENERGI DANMARK AMBA (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af NE HOLDING A/S (13 år 5 måneder) |
Seed: 1359188793
Det hele startede i 1994 hos SØREN VESTERGAARD JENSEN i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Søren Agersbæk Jensen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Søren i 11 år 8 måneder, før stoppet d. 31. december 2005.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen svineavl. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2005 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. december 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SAJ Finans ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (12)
-
Core Bolig VII Investoraktieselskab Nr. 1
Via SAJ Finans ApS -
Boligheld ApS
Via SAJ Finans ApS -
Yggdrasil Commodities ApS
Via SAJ Finans ApS -
Thordin ApS
Via Yggdrasil Commodities ApS -
Dvalin ApS
Via Yggdrasil Commodities ApS -
Nidhog ApS
Via Yggdrasil Commodities ApS -
Asgard ApS
Via Yggdrasil Commodities ApS -
Carbon Projects ApS
Via SAJ Finans ApS -
NE CLIMATE A/S
Via Carbon Projects ApS -
NorthBaron ApS
Via SAJ Finans ApS -
Quantum Gas Trading A/S
Via SAJ Finans ApS -
Quantum Gas Europe A/S
Via Quantum Gas Trading A/S
Direktørposter (7)
-
Boligheld ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.06.2018 -
Yggdrasil Commodities ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.02.2019 -
Asgard ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.10.2019 -
Carbon Projects ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.03.2020 -
NE CLIMATE A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.04.2020 -
SAJ Finans ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.06.2018 -
Thordin ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.08.2018
Bestyrelsesposter (6)
-
Yggdrasil Commodities ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 28.06.2021 -
Quantum Gas Trading A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 08.01.2024 -
Dvalin ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 02.11.2020 -
Nidhog ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 02.11.2020 -
Quantum Gas Europe A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 08.01.2024 -
NE HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.04.2011
Ejendomme (1)
Tidslinje (34)
-
Quantum Gas Europe A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 08.01.2024
Registreringsdato: 08.01.2024 -
Quantum Gas Trading A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 08.01.2024
Registreringsdato: 08.01.2024 -
K/S Vindpark Døstrup Vest EWE
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.05.2022
Registreringsdato: 05.05.2022
Blå bog (fortsat)
Søren har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig forretningsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 26 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
08.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 27,5% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
08.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 27,5% -
Direktør
30.04.2020 - Stadig aktiv
Ejer
01.05.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% Via Carbon Projects ApS -
Direktør og Reel ejer
25.03.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Reel ejer og Direktør
23.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 38%
Søren Agersbæk Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SAJ Finans ApS (ejer pt. 55%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 18.635' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet Quantum Gas Trading A/S (27,5%), som ikke er personligt ejet.
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Søren Agersbæk Jensen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor Yggdrasil Commodities ApS kunne fremvise et overskud på 285.850' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor SAJ Finans ApS kunne fremvise et underskud på 238' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 137.722' DKK (VINDENERGI DANMARK AMBA).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 74' DKK (NorthBaron ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 260.488' DKK (VINDENERGI DANMARK AMBA).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -64' DKK (NorthBaron ApS).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Lea Agersbæk Jensen.