Lars Christiansen
Erhvervsaktiv siden: | 2. jan. 1986 (38 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | H.E.C. FINANS A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 30.479' DKK TVILLINGEGÅRD ApS (2017-18) |
Største underskud: | -7.781' DKK ApS KBUS 8 NR. 1909 (Nu: LC ADMINISTRATION ApS) (2019-20) |
Største egenkapital: | 63.962' DKK PREBEN HANSENS LEGAT TIL MINDE OM HANS FORÆLDRE HOTELEJER TH. HANSEN OG HUSTRU KÄTHE HANSEN (2023) |
Største gæld: | 29.846' DKK Tellus ApS (2021) |
Flest årsværk: | 61 årsværk hos Sparretømreren og Søn ApS (Nu: Håndværk A/S) (2021) |
Længste aktivitet: | Direktør af LC ADMINISTRATION ApS (37 år 8 måneder) |
Seed: 703840373
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 1986 i H.E.C. FINANS A/S (tidligere PCC 98 ApS) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Lars Christiansen i 12 år 7 måneder, før fratrædelsen d. 27. august 1998.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1998 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 27. august 1998.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LC ADMINISTRATION ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (11)
-
WEMMELUND ARKITEKTER A/S
Via LC ADMINISTRATION ApS -
ALGADE 46 ApS
Via LC ADMINISTRATION ApS -
Landbrugsselskabet af 11.09.2017 ApS
Via LC ADMINISTRATION ApS -
Tellus ApS
Via LC ADMINISTRATION ApS -
Fit4family ApS
Via LC ADMINISTRATION ApS -
Aakærgaard ApS
Via LC ADMINISTRATION ApS -
Håndværk Holding A/S
Via LC ADMINISTRATION ApS -
Bico Concept A/S
Via Håndværk Holding A/S -
Håndværk A/S
Via Håndværk Holding A/S -
Sparres Håndværk Teknik ApS
Via Håndværk A/S -
Noorlund ApS
Via Håndværk A/S
Direktørposter (6)
-
LC ADMINISTRATION ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.1987 -
ALGADE 46 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.01.2022 -
Landbrugsselskabet af 11.09.2017 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.09.2017 -
Håndværk A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.01.2024 -
Noorlund ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.2024 -
Aakærgaard ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.01.2021
Bestyrelsesposter (3)
-
WEMMELUND ARKITEKTER A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 17.08.2017 -
PREBEN HANSENS LEGAT TIL MINDE OM HANS FORÆLDRE HOTELEJER TH. HANSEN OG HUSTRU KÄTHE HANSEN
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.05.2022 -
Håndværk Holding A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.02.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (82)
-
Noorlund ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.06.2024
Registreringsdato: 01.06.2024 -
Sparres Håndværk A/S (Nu: Håndværk A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.04.2024
Registreringsdato: 24.04.2024 -
Håndværk Holding A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 09.02.2024
Registreringsdato: 09.02.2024
Blå bog (fortsat)
Lars har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 38 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
09.02.2024 - Stadig aktiv
Ejer
29.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via LC ADMINISTRATION ApS -
Bestyrelsesmedlem
01.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
11.09.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer og Direktør
13.09.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
17.08.2017 - Stadig aktiv
Ejer
02.02.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% Via LC ADMINISTRATION ApS
Lars Christiansen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i PREBEN HANSENS LEGAT TIL MINDE OM HANS FORÆLDRE HOTELEJER TH. HANSEN OG HUSTRU KÄTHE HANSEN der præsenterede et overskud på 2.702' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem i HÅNDVÆRK A/S (Nu: ES Vision ApS) der præsenterede et underskud på 2.706' DKK.
Lars har i alt siddet i bestyrelsen hos 26 forskellige selskaber (heraf 6 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 14 år 6 måneder fra 2000 til 2014 hos TVILLINGEGÅRD ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 3.906' DKK (Tellus ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 372' DKK (Dirkmarine A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 63.962' DKK (PREBEN HANSENS LEGAT TIL MINDE OM HANS FORÆLDRE HOTELEJER TH. HANSEN OG HUSTRU KÄTHE HANSEN).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.257' DKK (O.C. CONSULTING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Morten Sparre Vestergaard.