Viggo Hansen
Karrieren startede hos: | Gurli.dk v/Viggo Hansen (Ejer) |
Største overskud: | 14.682' DKK Egeparken ApS (Nu: Ejendomsselskabet Nedenhøje ApS) (2023) |
Største underskud: | -3.543' DKK Autoglas A/S (Nu: Ryds Bilglas A/S) (2016-17) |
Største egenkapital: | 11.906' DKK Egeparken ApS (Nu: Ejendomsselskabet Nedenhøje ApS) (2023) |
Største gæld: | 60.990' DKK Egeparken ApS (Nu: Ejendomsselskabet Nedenhøje ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 28 årsværk hos DANLASER A/S (2017) |
Seed: 1147386188
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor for nu mange år siden hos Gurli.dk v/Viggo Hansen (tidligere UDLEJER VIGGO HANSEN) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Viggo Hansen og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Viggo nu bestreddet i 54 år 5 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen udlejning af erhvervsejendomme.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Masine ApS
Ejerandel: 100% -
Gurli.dk v/Viggo Hansen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Lothøjgaard I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
SMAK VIBORG ApS
Via Masine ApS -
FUNRACE ApS
Via Masine ApS -
Autoglassic A/S
Via Masine ApS -
Erigo A/S
Via Masine ApS -
Race Media ApS UNDER KONKURS
Via Masine ApS
Direktørposter (3)
-
Masine ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.04.1997 -
FUNRACE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.12.2019 -
Autoglassic A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.12.2014
Bestyrelsesposter (6)
-
LNJI AF 13.11.1996 A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.09.2006 -
GOPPE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.07.2008 -
GF VIBORG F.M.B.A.
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.04.2019 -
Autoglassic A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.09.2019 -
Erigo A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 18.12.2019 -
Jonathan Group ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.03.2021
Ejendomme (7)
Tidslinje (62)
-
Race Media ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.11.2023
Registreringsdato: 29.11.2023 -
ECOFOSS A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.07.2022
Registreringsdato: 01.07.2022 -
Race Media ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.01.2022
Registreringsdato: 24.01.2022
Blå bog (fortsat)
Viggo har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig virksomhedsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 54 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
13.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
11.07.2019 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
18.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
04.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
12.09.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Viggo Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Masine ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 8.541' DKK. Igennem holdingselskabet Masine ApS har Viggo derfor også ejerandele i SMAK VIBORG ApS (50-66.65%), FUNRACE ApS (100%), Autoglassic A/S (100%), Erigo A/S (50-66.65%) samt Race Media ApS (33.34-49.99%).
Se også koncerndiagram for Viggo Hansen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor DAN-GLAS HOLDING ApS (Nu: Masine ApS) kunne offentliggøre et overskud på 5.853' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2016-17 hvor Autoglas A/S (Nu: Ryds Bilglas A/S) kunne offentliggøre et underskud på 3.543' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 14.682' DKK (Egeparken ApS (Nu: Ejendomsselskabet Nedenhøje ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 1.584' DKK (DAN-GLAS HOLDING ApS (Nu: Masine ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 11.906' DKK (Egeparken ApS (Nu: Ejendomsselskabet Nedenhøje ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -2.468' DKK (Vemi ApS (Nu: Erigo A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Viggo' netværk er Jeppe Ruseng Hansen.