Helge Vestergaard
Karrieren startede hos: | GÅRDEJER HELGE VESTERGAARD (Stifter) |
Største overskud: | 1.079' DKK Sdr Vium Vindmølle 2 K/S (2022) |
Største underskud: | -1.671' DKK K/S OBTON SOLENERGI BELLAC (2019) |
Største egenkapital: | 6.157' DKK K/S OBTON SOLENERGI BELLAC (2013-14) |
Største gæld: | 304' DKK LYNE POTATIS P/S (2014) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos OBTON SOLENERGI BELLAC KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB (2023) |
Seed: 86644284
Karrieren I Danmark startede for nu mange år siden hos GÅRDEJER HELGE VESTERGAARD i rollen som Stifter og Ejer. Virksomheden blev alene grundlagt af Helge Vestergaard og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Titlen som Stifter og Ejer har Helge nu bestreddet i 56 år 6 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen dyrkning af grøntsager og meloner, rødder og rodknolde.
Direkte ejede Selskaber (5)
-
OBTON SOLENERGI BELLAC KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB
Ejerandel: 10-14.99% -
BETTER ENERGY ZERBST P/S
Ejerandel: 10-14.99% -
GÅRDEJER HELGE VESTERGAARD
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Sdr. Vium Mølle nr. 5 I/S v/Helge og Margit Vestergaard
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Sdr. Vium Vindmølle 2 ApS
Ejerandel: 25-33.33%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
K/S OBTON SOLENERGI BELLAC
Via OBTON SOLENERGI BELLAC KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB -
Sdr Vium Vindmølle 2 K/S
Via Sdr. Vium Vindmølle 2 ApS
Ejendomme (5)
Tidslinje (19)
-
BETTER ENERGY ZERBST P/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.05.2019
Registreringsdato: 14.05.2019 -
BETTER ENERGY ZERBST P/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.05.2018
Registreringsdato: 22.05.2018 -
BETTER ENERGY ZERBST P/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.05.2018
Registreringsdato: 21.05.2018
Blå bog (fortsat)
Helge har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 56 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
14.07.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% -
Stifter og Ejer
13.07.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% -
Ejer
12.12.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
12.12.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Stifter og Ejer
01.01.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Sdr Vium Vindmølle 2 K/S kunne fremvise et overskud på 1.079' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor K/S OBTON SOLENERGI BELLAC kunne fremvise et underskud på 1.671' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 285' DKK (Sdr Vium Vindmølle 2 K/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1' DKK (Sdr. Vium Vindmølle 2 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.449' DKK (K/S OBTON SOLENERGI BELLAC).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 48' DKK (Sdr. Vium Vindmølle 2 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Helge' netværk er Søren Peder Nielsen.