Vagn Holse Pedersen
Karrieren startede hos: | ERRINDLEV SPAREKASSE (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 109.408' DKK LOLLAND ENERGI HOLDING A/S (2018) |
Største underskud: | -34.201' DKK LOLLAND ENERGI HOLDING A/S (2017) |
Største egenkapital: | 2.353.655' DKK LOLLAND ENERGI HOLDING A/S (2015) |
Største gæld: | 749.607' DKK LOLLAND SPILDEVAND A/S (2014) |
Flest årsværk: | 94 årsværk hos LOLLAND FORSYNING A/S (2014) |
Seed: 668024565
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for nu flere år siden ved ERRINDLEV SPAREKASSE i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Vagn Holse Pedersen i 108 år 10 måneder, før fratrædelsen den 1. januar 1990.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1990 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 1. januar 1990.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
VHP HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
HOLEBY HOLDING A/S
Via VHP HOLDING ApS -
ERHVERVSPARK LOLLAND A/S
Via HOLEBY HOLDING A/S -
HOLEBY INDUSTRIGRUNDE A/S
Via HOLEBY HOLDING A/S
Direktørposter (2)
-
SKANSEN V ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.12.2018 -
VHP HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.04.2003
Bestyrelsesposter (8)
-
LOLLAND ENERGI HOLDING A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 01.01.2022 -
LOLLAND SPILDEVAND A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 01.01.2022 -
LOLLAND FORSYNING A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 01.01.2022 -
HOLEBY HOLDING A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 28.05.2024 -
ERHVERVSPARK LOLLAND A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.12.2009 -
LOLLAND VAND A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 01.01.2022 -
LOLLAND VARME A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 01.01.2022 -
HOLEBY INDUSTRIGRUNDE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.12.2009
Ejendomme (1)
Tidslinje (45)
-
NAKSKOV ELNET A/S (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.05.2024
Registreringsdato: 31.05.2024 -
HOLEBY HOLDING A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 28.05.2024
Registreringsdato: 28.05.2024 -
ERHVERVSPARK LOLLAND A/S (Nu: HOLEBY HOLDING A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.05.2024
Registreringsdato: 27.05.2024
Blå bog (fortsat)
Vagn har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig erhvervsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 143 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor VHP HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (Nu: VHP HOLDING ApS) landede et overskud på 1.305' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor SKANSEN V ApS landede et underskud på 715' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 34.244' DKK (LOLLAND ENERGI HOLDING A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 715' DKK (SKANSEN V ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.193.228' DKK (LOLLAND ENERGI HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.475' DKK (SKANSEN V ApS).
En af de forbindelser som går igen i Vagn' netværk er Søren Gertsen.