Lars Nordborg Bang
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1994 (30 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | AGNÆSGAARD BED AND BREAKFAST (Stifter) |
Største overskud: | 216' DKK CHÂTEAU D'AZANS A/S (2017-18) |
Største underskud: | -1.152' DKK CHÂTEAU D'AZANS A/S (2016-17) |
Største egenkapital: | 5.070' DKK CHÂTEAU D'AZANS A/S (2013-14) |
Største gæld: | 4.155' DKK CHÂTEAU D'AZANS A/S (2022-23) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos CHÂTEAU D'AZANS A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af AGNÆSGAARD BED AND BREAKFAST (30 år 2 måneder) |
Seed: 1840631358
Det hele begyndte den dag i 1994 i AGNÆSGAARD BED AND BREAKFAST i hvervet som Stifter og Ejer. Virksomheden blev grundlagt af Lars Nordborg Bang og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Hvervet som Stifter og Ejer har Lars nu besiddet i 30 år 2 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen hoteller.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
AGNÆSGAARD BED AND BREAKFAST
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (1)
-
CHÂTEAU D'AZANS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.11.2022
Ejendomme (4)
Tidslinje (8)
-
CHÂTEAU D'AZANS A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 02.11.2022
Registreringsdato: 02.11.2022 -
Sønderby Kultur- og Bryghus ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.05.2022
Registreringsdato: 22.05.2022 -
Sønderby Kultur- og Bryghus ApS (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2021
Registreringsdato: 31.12.2021
Blå bog (fortsat)
Lars har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 30 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
02.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
30.04.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.07.1994 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
11.03.2019 - 26.08.2021
Reel ejer
11.03.2019 - 30.09.2021
Ejer
11.03.2019 - 31.12.2021
Bestyrelsesmedlem
30.08.2021 - 22.05.2022
Ejerandel: 10-14.99% -
Reel ejer
01.01.2018 - 31.08.2020
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Lars Nordborg Bang har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i Sønderby Kultur- og Bryghus ApS der præsenterede et overskud på 30' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem i CHÂTEAU D'AZANS A/S der præsenterede et underskud på 1.040' DKK.
Lars har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 2 år 5 måneder fra 2019 til 2021 hos Sønderby Kultur- og Bryghus ApS.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 1.040' DKK (CHÂTEAU D'AZANS A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 2.213' DKK (CHÂTEAU D'AZANS A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 305' DKK (Sønderby Kultur- og Bryghus ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Niels Krarup-hansen.