Bo Ramlyng
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1998 (26 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | TORSTEN THORUP & BO RAMLYNG ARKITEKTER MAA MDD (Ejer) |
Største overskud: | 6.652' DKK RH ARKITEKTER A/S (2023) |
Største underskud: | -1.914' DKK RH ARKITEKTER A/S (2016) |
Største egenkapital: | 9.705' DKK RAMLYNG-HANSEN HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 9.058' DKK RH ARKITEKTER A/S (2023) |
Flest årsværk: | 36 årsværk hos RH ARKITEKTER A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af BO RAMLYNG HOLDING ApS (23 år 3 måneder) |
Seed: 564182052
Karrieren i erhvervslivet startede i 1998 i TORSTEN THORUP & BO RAMLYNG ARKITEKTER MAA MDD i rollen som Ejer. Bo Ramlyng købte en del af virksomheden d. 1. april 1998 og havde dermed en ejerandel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Bo af: Torsten Thorup Deleuran. Hvervet som Ejer bestred Bo i 2 år, før fratrædelsen d. 25. april 2000.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører). Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2000 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 25. april 2000.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BO RAMLYNG HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
Bo Ramlyng Design ApS
Via BO RAMLYNG HOLDING ApS -
RAMLYNG-HANSEN HOLDING ApS
Via BO RAMLYNG HOLDING ApS -
RH ARKITEKTER A/S
Via RAMLYNG-HANSEN HOLDING ApS -
LH Project Management A/S
Via RAMLYNG-HANSEN HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
BO RAMLYNG HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.06.2001 -
RAMLYNG-HANSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.04.2012 -
Bo Ramlyng Design ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.10.2002
Bestyrelsesposter (3)
-
RH ARKITEKTER A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.06.2018 -
LH Project Management A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.09.2023 -
FONDEN BLANCHE
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.03.2023
Ejendomme (4)
Tidslinje (31)
-
Robe CpH ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 24.04.2024
Registreringsdato: 24.04.2024 -
HRH Consulting A/S (Nu: LH Project Management A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 12.09.2023
Registreringsdato: 12.09.2023 -
FONDEN BLANCHE
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.03.2023
Registreringsdato: 15.03.2023
Blå bog (fortsat)
Bo har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 26 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
15.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
29.10.2002 - Stadig aktiv
Reel ejer
15.06.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 90% -
Stifter, Direktør og Ejer
19.06.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
13.11.2016 - 24.04.2024
Ejerandel: 50-66.65% -
Reel ejer
12.09.2023 - 22.04.2024
Bestyrelsesmedlem
12.09.2023 - Stadig aktiv
Reel ejer
23.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25,53%
Bo Ramlyng er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn BO RAMLYNG HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 4.569' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet RAMLYNG-HANSEN HOLDING ApS (51,06%), som ikke er personligt ejet.
Se også koncerndiagram for Bo Ramlyng, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor RAMLYNG-HANSEN HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 5.263' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2016 hvor RAMLYNG-HANSEN HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 1.586' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 6.652' DKK (RH ARKITEKTER A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 24' DKK (RH DESIGN ApS (Nu: Bo Ramlyng Design ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 9.705' DKK (RAMLYNG-HANSEN HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 72' DKK (RH DESIGN ApS (Nu: Bo Ramlyng Design ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Bo' netværk er Tine Simon Jahn.