Claus Nissen
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 1987 (37 år) |
Karrieren startede hos: | Speciallæge Claus Nissen (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Speciallæge Claus Nissen (37 år) |
Seed: 1913234420
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 1987 hos Speciallæge Claus Nissen (tidligere Øjenlæge Claus Nissen Postboks 303) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Claus Nissen og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Claus nu besiddet i 37 år, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor praktiserende speciallæger.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Speciallæge Claus Nissen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (9)
-
I/S Gifhorn (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 07.09.2020
Registreringsdato: 07.09.2020 -
Greve Midtby, 2670 Greve I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2018
Registreringsdato: 31.12.2018 -
LILLEVANGSVEJ 4, 3700 RØNNE I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2013
Registreringsdato: 30.06.2013
Blå bog (fortsat)
Claus har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 37 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Reel ejer
26.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.09.1987 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.09.2011 - 07.09.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.09.1999 - 31.12.2018
Reel ejer
06.11.2017 - 31.12.2018
Ejerandel: 10%
En af de forbindelser som går igen i Claus' netværk er Bjarne Steenstrup.