Mette Maegaard Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 6. dec. 1981 (42 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | TEGNESTUEN KVISTEN ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 296' DKK ARKITEKTFIRMA METTE MAEGAARD NIELSEN ApS (2014) |
Største underskud: | -97' DKK ARKITEKTFIRMA METTE MAEGAARD NIELSEN ApS (2018) |
Største egenkapital: | 835' DKK ARKITEKTFIRMA METTE MAEGAARD NIELSEN ApS (2016) |
Største gæld: | 461' DKK ARKITEKTFIRMA METTE MAEGAARD NIELSEN ApS (2018) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos ARKITEKTFIRMA METTE MAEGAARD NIELSEN ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af TEGNESTUEN KVISTEN ApS (31 år 7 måneder) |
Seed: 1751998820
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 1981 ved TEGNESTUEN KVISTEN ApS (tidligere TEGNESTUEN PÅ KVISTEN ApS) med titlen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Mette Maegaard Nielsen i 31 år 7 måneder, før stoppet den 31. juli 2013.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor arkitektvirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2013 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. juli 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ARKITEKTFIRMA METTE MAEGAARD NIELSEN ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Restaureringsarkitekterne I/S
Via ARKITEKTFIRMA METTE MAEGAARD NIELSEN ApSIkke offentliggjort
Direktørposter (1)
-
ARKITEKTFIRMA METTE MAEGAARD NIELSEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.03.2013
Ejendomme (2)
Tidslinje (10)
-
METTE MAEGAARD NIELSEN (Nu: Arkitekt maa M Maegaard Nielsen v/Mette Maegaard Nielsen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2013
Registreringsdato: 31.12.2013 -
TEGNESTUEN PÅ KVISTEN ApS (Nu: TEGNESTUEN KVISTEN ApS)
Fratrådt som direktørDato: 31.07.2013
Registreringsdato: 31.07.2013 -
TEGNESTUEN PÅ KVISTEN ApS (Nu: TEGNESTUEN KVISTEN ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.07.2013
Registreringsdato: 31.07.2013
Blå bog (fortsat)
Mette har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 42 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
31.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter, Ejer og Direktør
04.03.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
23.10.2017 - 24.07.2023
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.01.1999 - 31.12.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
06.12.1981 - 31.07.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2014 hvor ARKITEKTFIRMA METTE MAEGAARD NIELSEN ApS kunne offentliggøre et overskud på 296' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2018 hvor ARKITEKTFIRMA METTE MAEGAARD NIELSEN ApS kunne offentliggøre et underskud på 97' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Mette' netværk er Bonnie Reinhardt Mürsch.