Jan Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1999 (24 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Extra hjælpen og Strib Vinduespudsning v/Jan Hansen (Ejer) |
Største overskud: | 925' DKK Have og Skov A/S (2021) |
Største underskud: | -97' DKK Have og Skov A/S (2020) |
Største egenkapital: | 1.451' DKK Have og Skov A/S (2023) |
Største gæld: | 2.238' DKK Have og Skov A/S (2021) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos Have og Skov A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Extra hjælpen og Strib Vinduespudsning v/Jan Hansen (21 år 7 måneder) |
Seed: 1362539322
Det startede i 1999 ved Extra hjælpen og Strib Vinduespudsning v/Jan Hansen (tidligere Jans Budservice Jan Hansen) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Jan Hansen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Jan i 21 år 7 måneder, før stoppet den 18. maj 2021.
Virksomheden opererede indenfor kombinerede serviceydelser. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2021 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 18. maj 2021.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JONIKA Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Middelfart Have og Anlæg ApS
Via JONIKA Holding ApS
Direktørposter (1)
-
JONIKA Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.02.2024
Tidslinje (6)
-
JONIKA Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 21.02.2024
Registreringsdato: 21.02.2024 -
JONIKA Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 21.02.2024
Registreringsdato: 21.02.2024 -
Have og Skov A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.02.2024
Registreringsdato: 19.02.2024
Blå bog (fortsat)
Jan har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 22 år 6 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
21.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
06.11.2023 - 19.02.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.10.1999 - 18.05.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Jan Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JONIKA Holding ApS (ejer lige nu 100%). Gennem holdingselskabet JONIKA Holding ApS har Jan derfor også andele i Middelfart Have og Anlæg ApS (25-33.33%).
Udforsk også koncerndiagram for Jan Hansen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.