Christian Jørgen Jens Wedell-Neergaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1988 (35 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Wedell-Neergaard Invest (Ejer) |
Største overskud: | 22.446' DKK KRAM MADSERVICE A/S (Nu: Det Danske Madhus Albertslund A/S) (2019) |
Største underskud: | -8.430' DKK CARLSEN-LANGES LEGATSTIFTELSE (2022-23) |
Største egenkapital: | 240.786' DKK CARLSEN-LANGES LEGATSTIFTELSE (2022-23) |
Største gæld: | 89.694' DKK KRAM MADSERVICE A/S (Nu: Det Danske Madhus Albertslund A/S) (2017) |
Flest årsværk: | 86 årsværk hos KRAM MADSERVICE A/S (Nu: Det Danske Madhus Albertslund A/S) (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Wedell-Neergaard Invest (35 år 10 måneder) |
Seed: 1713703714
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 1988 i Wedell-Neergaard Invest (tidligere SVENSTRUP GODS V/CAND. POLIT CHR. BARON WEDELL-NEERGAARD) med titlen som Ejer. Christian Jørgen Jens Wedell-Neergaard erhvervede virksomheden Wedell-Neergaard Invest d. 1. november 1988. Christian har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Hvervet som Ejer har Christian nu bestreddet i 35 år 10 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n..
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Wedell-Neergaard Invest
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (2)
-
CARLSEN-LANGES LEGATSTIFTELSE
Bestyrelsesmedlem (Suppleant)Indtrådt: 29.10.2012 -
FONDEN FEMERN BELT DEVELOPMENT
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 06.05.2022
Tidslinje (39)
-
FONDEN FEMERN BELT DEVELOPMENT (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 06.05.2022
Registreringsdato: 06.05.2022 -
FONDEN FEMERN BELT DEVELOPMENT
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.05.2022
Registreringsdato: 05.05.2022 -
Skovbo Vandsamarbejde I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 25.08.2020
Registreringsdato: 25.08.2020
Blå bog (fortsat)
Christian har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 35 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
21.06.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
01.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
29.10.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
01.11.1988 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
01.11.2017 - 21.03.2024
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Christian Jørgen Jens Wedell-Neergaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem i CARLSEN-LANGES LEGATSTIFTELSE der præsenterede et overskud på 9.076' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem i CARLSEN-LANGES LEGATSTIFTELSE der præsenterede et underskud på 8.430' DKK.
Christian har i alt siddet i bestyrelsen hos 15 forskellige selskaber (heraf 4 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 12 år 1 måned fra 2010 til 2022 hos FONDEN FEMERN BELT DEVELOPMENT.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 20.778' DKK (KRAM MADSERVICE A/S (Nu: Det Danske Madhus Albertslund A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 21.986' DKK (KRAM MADSERVICE A/S (Nu: Det Danske Madhus Albertslund A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 750' DKK (TELLUS IT ApS).
En af de forbindelser som går igen i Christian' netværk er Anders Toftegaard.