Jan Lorenzen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 1981 (43 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | JOHANSENS PLANTESKOLE ApS (Direktør) |
Største overskud: | 3.206' DKK JMP PARTNERE, ESTLAND A/S (2015) |
Største underskud: | -3.350' DKK Johansen Holding Fredericia ApS (2016-17) |
Største egenkapital: | 35.796' DKK JMP PARTNERE, ESTLAND A/S (2018) |
Største gæld: | 28.011' DKK Johansen Holding Fredericia ApS (2019-20) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos JOHANSENS & CO ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af JADE V/JAN LORENZEN (33 år 8 måneder) |
Seed: 101708171
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 1981 ved JOHANSENS PLANTESKOLE ApS (tidligere JOHANSENS PLANTEEKSPORT, BØRKOP ApS) som Direktør. Rollen som Direktør havde Jan Lorenzen i 24 år 2 måneder, før fratrædelsen den 5. august 2005.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor engroshandel med blomster og planter. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2005 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 5. august 2005.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
JADE V/JAN LORENZEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Kogsbøl Skov
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Johansen Holding Fredericia ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
JMP PARTNERE, ESTLAND A/S
Via Johansen Holding Fredericia ApS -
JOHANSENS & CO ApS
Via Johansen Holding Fredericia ApS
Direktørposter (3)
-
Johansen Holding Fredericia ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.12.2016 -
JOHANSENS & CO ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.06.2005 -
JMP PARTNERE, ESTLAND A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.04.2007
Bestyrelsesposter (1)
-
JMP PARTNERE, ESTLAND A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.04.2007
Ejendomme (2)
Tidslinje (19)
-
JOHANSENS & CO ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 23.04.2023
Registreringsdato: 23.04.2023 -
JOHANSENS & CO ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 23.04.2023
Registreringsdato: 23.04.2023 -
Retain Zone IVS (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 17.10.2018
Registreringsdato: 17.10.2018
Blå bog (fortsat)
Jan har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 43 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
09.12.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem
30.04.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Ejer
24.04.1992 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.01.1991 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
01.07.2004 - 09.12.2016
Direktør
20.06.2005 - Stadig aktiv
Reel ejer
09.12.2016 - 22.04.2023
Ejer
23.04.2023 - 23.04.2023
Reel ejer
23.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Jan Lorenzen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Johansen Holding Fredericia ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 9.688' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet JMP PARTNERE, ESTLAND A/S (33,33%), som ikke er personligt ejet.
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Jan Lorenzen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor JMP PARTNERE, ESTLAND A/S fremviste et overskud på 3.206' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016-17 hvor Johansen Holding Fredericia ApS fremviste et underskud på 3.350' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Jan' netværk er Aske Laugaard Lorenzen.