Thea de Magos Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1998 (25 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | HAVLYD I/S (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Magos v/Thea De Magos Jensen & Sofie De Magos Jensen (19 år 1 måned) |
Seed: 853194136
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 1998 ved HAVLYD I/S med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partnerne Sofie de Magos Jensen, João Miguel Tavares de Magos Jorge at Thea de Magos Jensen stiftede HAVLYD I/S den dag i november 1998. Rollen som Ejer og Stifter bestred Thea i 11 år 1 måned, før stoppet den 31. december 2009.
Virksomheden opererede indenfor dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2009 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. december 2009.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Ærø kajak & SUP udlejning
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (11)
Tidslinje (7)
-
Magos v/Thea De Magos Jensen & Sofie De Magos Jensen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2022
Registreringsdato: 31.12.2022 -
HAVLYD I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2009
Registreringsdato: 31.12.2009 -
I/S Holgegård v/Thea de Magos Jensen & Joao Miguel Tavares de Magos Jorge (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 01.09.2006
Registreringsdato: 01.09.2006
Blå bog (fortsat)
Thea har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 25 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
17.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
17.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.10.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.11.2003 - 31.12.2022
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.11.1998 - 31.12.2009
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Thea' netværk er Sofie de Magos Jensen.